Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jakob Sander Matthiesen | 12.05.2020 | 21.04.2022 | direktør |
Jeanne Yvonne Mathiesen | 05.12.2007 | 29.09.2016 | direktør |
Sofie Ejstrup | 27.04.2006 | 05.12.2007 | direktør |
Søren Sander Mathiesen | 07.07.1983 | 12.05.2020 | direktør |
Jeanne Yvonne Mathiesen | 07.07.1983 | 27.04.2006 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jakob Sander Matthiesen | 12.05.2020 | 21.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
Søren Storgaard | 12.05.2020 | 21.04.2022 | formand |
Søren Storgaard | 13.12.2016 | 11.05.2020 | bestyrelsesmedlem |
Mikkel Lykke Hansen | 29.09.2016 | 21.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
Jakob Sander Matthiesen | 29.09.2016 | 11.05.2020 | formand |
Søren Sander Mathiesen | 29.09.2016 | 13.12.2016 | bestyrelsesmedlem |