Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 1998-05-05 fjernes Navne: SUNSET GRUPPEN - SOLARIUM - MARKISER AF 2/1 - 1983, GREVE STRAND ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-27 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-27 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørrevænget 61, 3500 Værløse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-27 fjernes Direktion: Alex Scher (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1984-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1983-01-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-27 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-27 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-27 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet S. True (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-27 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-04 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet S. True (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-04 fjernes Revisor: Henning Emil Birkehøj (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-19 fjernes Revisor: Kaj Abild Jørgensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og anden i forbindelse hermed stående aktivitet (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-10 tilføjes Vedtægter: 1989-01-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-06-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørrevænget 61, 3500 Værløse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-06-11 tilføjes Direktion: Alex Scher (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-06-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1984-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-06-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1983-01-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-06-11 tilføjes Navne: SUNSET GRUPPEN - SOLARIUM - MARKISER AF 2/1 - 1983, GREVE STRAND ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-06-11 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-06-11 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-06-11 tilføjes Revisor: Kaj Abild Jørgensen, Henning Emil Birkehøj (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-06-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-06-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)