Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 1997-07-15 fjernes Navne: ELAINE ENTREPRISE OG INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-14 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-14 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Munkholmvej 199, 4300 Holbæk (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1983-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1982-12-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-14 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-14 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-14 fjernes Revisor: G. DAHLFELT REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-14 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-31 fjernes Direktion: Erling Panduro-Olesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-01 tilføjes Revisor: G. DAHLFELT REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-01 fjernes Revisor: Kai Kjærgaard Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-28 fjernes Revisor: Grete Knudsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, fabrikation, entreprenør, investeringsvirksomhed og anden efter direktionens skøn dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-31 tilføjes Vedtægter: 1992-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Munkholmvej 199, 4300 Holbæk (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-10 tilføjes Direktion: Erling Panduro-Olesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1983-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1982-12-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-10 tilføjes Navne: ELAINE ENTREPRISE OG INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-10 tilføjes Revisor: Grete Knudsen, Kai Kjærgaard Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)