Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Claus Prom | 17.03.1983 | 29.01.2001 | direktion |
Henrik Prom | 17.03.1983 | 29.01.2001 | direktion |
Børge Andersen | 17.03.1983 | 11.05.1993 | direktion |
Bent Ole Frederiksen | 17.03.1983 | 09.08.1991 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jørgen Visti Andersen | 16.09.1992 | 11.05.1993 | bestyrelse |
Per Staal | 16.09.1992 | 11.05.1993 | bestyrelse |
Jørn Kurt Hedin | 17.03.1983 | 29.01.2001 | bestyrelse |
Jakob Skaarup Arrevad | 17.03.1983 | 29.01.2001 | bestyrelse |
Lasse Prom | 17.03.1983 | 29.01.2001 | bestyrelse |
Per Prom | 17.03.1983 | 29.01.2001 | bestyrelse |
Karoly Laszlo Nemeth | 17.03.1983 | 08.02.1994 | bestyrelse |
Jørn Bæk Moeslund | 17.03.1983 | 16.09.1992 | bestyrelse |
Erik Fæster | 17.03.1983 | 16.09.1992 | bestyrelse |
Vagn Aage Jensen | 17.03.1983 | 16.09.1992 | formand |
Claus Prom | 17.03.1983 | 08.05.1992 | bestyrelse |
Henrik Prom | 17.03.1983 | 08.05.1992 | bestyrelse |