Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Frank Berg | 07.03.1983 | 02.11.2023 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Helle Kindt Hendriksen | 24.11.2022 | 02.11.2023 | bestyrelsesmedlem |
Christoffer Berg | 05.12.2018 | 24.11.2022 | bestyrelsesmedlem |
Charlotte Kindt Berg | 28.10.2003 | 02.11.2023 | bestyrelsesmedlem |
Jan Nielsen | 27.12.1994 | 05.12.2018 | bestyrelsesmedlem |
Annette Walløe Løppenthin | 27.12.1994 | 28.10.2003 | bestyrelsesmedlem |
Frank Berg | 07.03.1983 | 02.11.2023 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Gad Donne | 07.03.1983 | 27.12.1994 | bestyrelsesmedlem |
Erik Berg | 07.03.1983 | 27.12.1994 | bestyrelsesmedlem |
Merete Loraine Berg | 07.03.1983 | 03.02.1993 | formand |
Peter Wolsing-Hansen | 07.03.1983 | 12.06.1991 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Rantzau Nehammer | 07.03.1983 | 12.06.1991 | formand |
Verner Villy Eriksson | 07.03.1983 | 21.02.1989 | bestyrelsesmedlem |
Fridtjof Berg Krøll | 07.03.1983 | 27.05.1987 | formand |