Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ove Hansen Barslund | 20.12.1982 | 07.08.1991 | direktion |
Jørgen Rask Nielsen | 20.12.1982 | 30.05.1990 | direktion |
Erik Bernhardt Jandorf | 20.12.1982 | 19.08.1987 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ove Hansen Barslund | 20.12.1982 | 07.08.1991 | bestyrelse |
Jørgen Rask Nielsen | 20.12.1982 | 28.06.1991 | bestyrelse |
Anneli Marjatta Nielsen | 20.12.1982 | 28.06.1991 | bestyrelse |
Tim Petteri Ahtola Nielsen | 20.12.1982 | 30.05.1990 | bestyrelse |
Edmund Marcin Antkowiak | 20.12.1982 | 19.08.1987 | bestyrelse |
Eva Lilian Antkowiak | 20.12.1982 | 19.08.1987 | bestyrelse |
Rüdiger Horst Kurt Vogler | 20.12.1982 | 19.08.1987 | bestyrelse |