Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Sussie Arendal Johansen | 20.02.2013 | direktør |
Erik Arendal Petersen | 27.12.1982 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Erik Johansen | 27.12.1982 | 22.12.1987 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Anja Arendal Petersen | 25.10.2019 | bestyrelsesmedlem |
Bjarne Arendal Petersen | 25.10.2019 | bestyrelsesmedlem |
Sussie Arendal Johansen | 27.12.1982 | bestyrelsesmedlem |
Erik Arendal Petersen | 27.12.1982 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Rosa Lene Jensen Petersen | 27.12.1982 | 21.11.2017 | bestyrelsesmedlem |
Claus Johansen | 27.12.1982 | 11.01.1991 | bestyrelsesmedlem |