Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Bestyrelse | ||||
Direktion | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1992-02-13 fjernes Navne: MØBELPARTNER SKIVE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-11 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-11 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Væselvej 2, 7800 Skive (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1983-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1982-11-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-11 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-11 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-11 fjernes Revisor: K P M G C JESPERSEN ÅRHUS I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-11 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-08 fjernes Bestyrelse: Ove Søvsø Nielsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-08 fjernes Direktion: Keld Fogh Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-31 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er, eventuelt som komplementar i et kommanditselskab, drift af møbelfabrik, handel og inve- stering (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabets tegnes af bestyrelsens formand i forening med et medlem af bestyrelsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-30 tilføjes Vedtægter: 1988-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-20 tilføjes Navne: MØBELPARTNER SKIVE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-19 fjernes Navne: MØBELPARTNER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-11-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Væselvej 2, 7800 Skive (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-11-27 tilføjes Bestyrelse: Ove Søvsø Nielsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-11-27 tilføjes Direktion: Keld Fogh Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-11-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1983-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-11-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1982-11-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-11-27 tilføjes Navne: MØBELPARTNER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-11-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-11-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-11-27 tilføjes Revisor: K P M G C JESPERSEN ÅRHUS I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-11-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-11-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)