Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Peter Christian Vestager Tybjerg | 01.09.2022 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Karen Schou Pedersen | 23.12.1982 | 01.09.2022 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Claus Patuel Rasmussen | 19.09.2022 | bestyrelsesmedlem |
Peter Christian Vestager Tybjerg | 19.09.2022 | bestyrelsesmedlem |
Kristian Krejbjerg | 01.09.2022 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kristian Krejbjerg | 10.02.2015 | 31.08.2022 | bestyrelsesmedlem |
Dag Terje Rian | 04.07.2000 | 10.02.2015 | bestyrelsesmedlem |
Peter Lindskou Christensen | 12.12.1995 | 19.09.2022 | bestyrelsesmedlem |
Karen Schou Pedersen | 23.12.1982 | 19.09.2022 | bestyrelsesmedlem |
Peter Rasmussen | 23.12.1982 | 04.07.2000 | bestyrelsesmedlem |
Aage Fredenslund | 23.12.1982 | 04.01.1996 | bestyrelsesmedlem |