Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Bibranche | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2001-11-21 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-21 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestergade 4, 3., 1456 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-11-21 fjernes Bestyrelse: Bengt Hubertus Harboe-Schmidt (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-21 fjernes Bibranche: Engroshandel med brød, kager, sukker, chokolade og sukkervarer fx slik (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-11-21 fjernes Direktion: Dimitre Vassilev Popov (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1983-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1982-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-21 fjernes Hovedbranche: Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-11-21 fjernes Navne: RST 13 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2001-11-21 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-21 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-21 fjernes Revisor: K-1998 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-21 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-07-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-29 fjernes Bestyrelse: Bjørn Stiedl (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-29 fjernes Direktion: Peter Reimesch Koefoed (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-16 fjernes Revisor: BONITA FRUGT OG BLOMSTER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-08-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-08-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller to bestyrelsesmedlemmer i forening (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-08-30 tilføjes Vedtægter: 1993-08-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-26 tilføjes Navne: RST 13 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-05-25 fjernes Navne: ANPARTSSELSKABET AF 20. JANUAR 1993 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-05-25 fjernes Bestyrelse: Birgitte Rasmussen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-25 fjernes Direktion: Ole Bonde Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-25 fjernes Revisor: CLNPSU ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-30 tilføjes Navne: ANPARTSSELSKABET AF 20. JANUAR 1993 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-01-29 fjernes Navne: O. BONDE RASMUSSEN CHOKOLADE EN GROS A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-01-29 fjernes Bestyrelse: Finn Kruse (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-14 fjernes Revisor: Statsaut. revisor Ejvind Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-26 tilføjes Navne: O. BONDE RASMUSSEN CHOKOLADE EN GROS A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-11-25 fjernes Navne: MOGENS NIELSEN, CHOKOLADE EN GROS A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 4, 3., 1456 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1982-12-29 tilføjes Bestyrelse: Finn Kruse (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-29 tilføjes Bibranche: Engroshandel med brød, kager, sukker, chokolade og sukkervarer fx slik (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1982-12-29 tilføjes Direktion: Ole Bonde Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1983-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1982-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-29 tilføjes Hovedbranche: Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1982-12-29 tilføjes Navne: MOGENS NIELSEN, CHOKOLADE EN GROS A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1982-12-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-29 tilføjes Revisor: Statsaut. revisor Ejvind Nielsen, CLNPSU ApS, BONITA FRUGT OG BLOMSTER ApS, K-1998 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1982-12-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)