Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1999-01-05 fjernes Navne: R. J. DATA A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-01 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammel Kongevej 3-5, 1610 København V (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-01 fjernes Bestyrelse: Inge Margrethe Janning (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-01 fjernes Direktion: Richard Janning (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1984-04-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1982-12-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-01 fjernes Omlægningsperiode slut: 1986-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-01 fjernes Omlægningsperiode start: 1986-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-01 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-01 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-01 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-01 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-31 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-27 fjernes Bestyrelse: Jan Wauder (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-24 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-23 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-25 tilføjes Navne: R. J. DATA A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-24 fjernes Navne: VIMMEL 32 AF 30. DECEMBER 1982 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-24 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-24 fjernes Revisor: Per Sleimann Petersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel med EDB, herunder programudvikling og anden dermed i forbindelse stående virksomhed efter bestyrelsens skøn (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-15 tilføjes Vedtægter: 1987-10-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-27 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-04-30 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1986-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-04-30 tilføjes Omlægningsperiode start: 1986-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Kongevej 3-5, 1610 København V (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-30 tilføjes Bestyrelse: Jan Wauder (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-30 tilføjes Direktion: Richard Janning (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1984-04-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1982-12-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-30 tilføjes Navne: VIMMEL 32 AF 30. DECEMBER 1982 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-30 tilføjes Revisor: Per Sleimann Petersen, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)