Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Christian Lyng-Madsen | 01.01.2003 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Poul Lyng-Madsen | 13.06.1983 | 01.01.2003 | direktion |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Hans Christian Bech Thøgersen | 27.07.2016 | bestyrelsesmedlem |
Knud Kildal | 22.04.2015 | bestyrelsesmedlem |
Christian Lyng-Madsen | 09.12.1996 | bestyrelse |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Annette Lyng-Madsen | 15.11.2012 | 22.04.2015 | bestyrelse |
Dagmar Lyng-Madsen | 14.03.2003 | 27.07.2016 | bestyrelse |
Poul Lyng-Madsen | 14.03.2003 | 01.10.2012 | formand |
Dines Juhl Barsøe | 09.12.1996 | 01.07.2000 | bestyrelse |
Jørn Preben Heerulff | 13.06.1983 | 09.12.1996 | bestyrelse |