Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | ||||
Virksomhedsform |
Den 2022-12-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havbrovej 41, 9600 Aars (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-12-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Havbrovej 41, 9600 Aars (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-01-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havbrovej 41, 9600 Aars (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-01-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Havbrovej 41, 9600 Aars (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2021-09-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havbrovej 41, 9600 Aars (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2021-09-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Havbrovej 41, 9600 Aars (offentliggjort 2021-09-21)
Den 2020-01-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havbrovej 41, 9600 Aars (offentliggjort 2021-09-21)
Den 2020-01-31 tilføjes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2020-02-03)
Den 2020-01-31 tilføjes Kontaktoplysninger: leif.jensen@dlgtele.dk (offentliggjort 2020-02-03)
Den 2020-01-31 tilføjes Navne: Aars og Omegns Folkedanserforening (offentliggjort 2020-02-03)
Den 2020-01-31 tilføjes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2020-02-03)
Den 2019-11-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Havbrovej 41, 9600 Aars (offentliggjort 2019-11-03)
Den 2019-11-03 fjernes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2019-11-03)
Den 2019-11-03 fjernes Kontaktoplysninger: leif.jensen@dlgtele.dk (offentliggjort 2019-11-03)
Den 2019-11-03 fjernes Navne: AARS OG OMEGNS FOLKEDANSERFORENING (offentliggjort 2019-11-03)
Den 2019-11-03 fjernes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2019-11-03)
Den 2018-02-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havbrovej 41, 9600 Aars (offentliggjort 2019-11-03)
Den 2018-02-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Havbrovej 41, 9600 Aars (offentliggjort 2018-02-20)
Den 2016-02-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havbrovej 41, 9600 Aars (offentliggjort 2018-02-20)
Den 2016-02-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Havbrovej 41, 9600 Aars (offentliggjort 2016-02-19)
Den 2013-10-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havbrovej 41, 9600 Aars (offentliggjort 2016-02-19)
Den 2013-10-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Peder Stubsvej 42, 9600 Aars (offentliggjort 2013-02-20)
Den 2013-10-22 tilføjes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2019-11-03)
Den 2013-10-21 fjernes Hovedbranche: Sportsklubber (offentliggjort 2007-12-26)
Den 2013-10-22 tilføjes Kontaktoplysninger: leif.jensen@dlgtele.dk (offentliggjort 2019-11-03)
Den 2013-10-22 tilføjes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2019-11-03)
Den 2013-10-21 fjernes Virksomhedsform: 110 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Peder Stubsvej 42, 9600 Aars (offentliggjort 2013-02-20)
Den 2012-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Holmagervej 3, 9240 Nibe (offentliggjort 2006-12-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Sportsklubber (offentliggjort 2007-12-26)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Andre aktiviteter i forbindelse med sport i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holmagervej 3, 9240 Nibe (offentliggjort 2006-12-29)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Holmagervej 3, 9240 Nibe (offentliggjort 2006-01-04)
Den 2006-01-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holmagervej 3, 9240 Nibe (offentliggjort 2006-01-04)
Den 2006-01-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Morumvej 81, 9600 Aars (offentliggjort 2006-01-04)
Den 2001-12-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Morumvej 81, 9600 Aars (offentliggjort 2006-01-04)
Den 2001-12-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Musvitvej 10, 9600 Aars (offentliggjort 2001-12-10)
Den 1983-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Musvitvej 10, 9600 Aars (offentliggjort 2001-12-10)
Den 1983-11-01 tilføjes Hovedbranche: Andre aktiviteter i forbindelse med sport i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1983-11-01 tilføjes Navne: AARS OG OMEGNS FOLKEDANSERFORENING (offentliggjort 2019-11-03)
Den 1983-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 110 (offentliggjort 2013-11-22)