Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Kurt Aksel Hansen | 30.01.2004 | adm. dir |
Liselotte Trasborg | 25.01.2000 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Frode Trasborg | 04.10.1983 | 08.01.2000 | direktion |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Betina Maria Trasborg | 31.01.2013 | bestyrelsesmedlem |
Liselotte Trasborg | 25.01.2000 | bestyrelse |
Susanne Hansen | 04.10.1983 | bestyrelse |
Jimmi Trasborg | 04.10.1983 | bestyrelse |
Kurt Aksel Hansen | 04.10.1983 | bestyrelse |
Anne Hansen | 04.10.1983 | bestyrelse |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Frode Trasborg | 04.10.1983 | 08.01.2000 | bestyrelse |
Ejnar Frederik Trasborg | 04.10.1983 | 07.03.1994 | bestyrelse |