Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Virksomhedsform | Revisor | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Bestyrelse | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2002-08-21 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-21 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Maltegårdsvej 18, 2820 Gentofte (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-08-21 fjernes Direktion: Jorge Schwerdtfeger (direktør) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1984-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1983-01-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-21 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-08-21 fjernes Navne: ASBJ ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2002-08-21 fjernes Omlægningsperiode slut: 1993-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-21 fjernes Omlægningsperiode start: 1992-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-21 fjernes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-21 fjernes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-21 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-12-31 fjernes Hovedbranche: Praktiserende tandlæger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-01-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-27 fjernes Revisor: Ernst Henrik Baltzer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, investering virksomhed, der er naturligt forbunden hermed & financiering og de dermed efter direktionens skøn beslægtede formål. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-12 tilføjes Vedtægter: 1993-11-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-20 tilføjes Direktion: Jorge Schwerdtfeger (direktør) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-20 fjernes Direktion: Søren Lavrsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-25 tilføjes Navne: ASBJ ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-03-24 fjernes Navne: TANDLÆGESELSKABET ANNE OG STEEN BERTRAM-JAKOBSEN ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-03-24 fjernes Bestyrelse: Steen Bertram-Jakobsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-24 fjernes Direktion: Steen Bertram-Jakobsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-24 fjernes Revisor: PEKA A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-06 tilføjes Revisor: PEKA A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-06 fjernes Revisor: Ole Bang Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1993-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1992-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-06-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Maltegårdsvej 18, 2820 Gentofte (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1983-06-29 tilføjes Bestyrelse: Steen Bertram-Jakobsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-06-29 tilføjes Direktion: Steen Bertram-Jakobsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-06-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1984-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-06-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1983-01-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-06-29 tilføjes Hovedbranche: Praktiserende tandlæger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1983-06-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-06-29 tilføjes Navne: TANDLÆGESELSKABET ANNE OG STEEN BERTRAM-JAKOBSEN ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1983-06-29 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-06-29 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-06-29 tilføjes Revisor: Ole Bang Nielsen, Ernst Henrik Baltzer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-06-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1983-06-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)