Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Bestyrelse | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2015-06-25 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-06-29)
Den 2015-06-25 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-06-29)
Den 2015-06-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-06-29)
Den 2015-06-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Vester Allé 4, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2015-06-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1984-06-30 (offentliggjort 2015-06-29)
Den 2015-06-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1983-01-01 (offentliggjort 2015-06-29)
Den 2015-06-25 fjernes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2015-06-29)
Den 2015-06-25 fjernes Navne: AKTIESELSKABET AF 27/6-1983 (offentliggjort 2015-06-29)
Den 2015-06-25 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-06-29)
Den 2015-06-25 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-06-29)
Den 2015-06-25 fjernes Revisor: ELLEY REVISION. REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-06-29)
Den 2015-06-25 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-06-29)
Den 2014-12-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-06-29)
Den 2014-12-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-18 fjernes Bestyrelse: Kirsten Brume Rasmussen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2014-12-18 fjernes Direktion: Kirsten Brume Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2014-10-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vester Allé 4, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2014-10-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Svendgårdsvej 3, 8330 Beder (offentliggjort 2014-10-09)
Den 2014-10-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at købe og sælge og udleje fast ejendom, løsøre, handel med værdipapirer samt valuta og i forbindelse hermed stående virksomhed, samt udøve næring ved finansiel virksomhed. (offentliggjort 2015-06-29)
Den 2014-10-09 tilføjes Navne: AKTIESELSKABET AF 27/6-1983 (offentliggjort 2015-06-29)
Den 2014-10-08 fjernes Navne: BEDER EJENDOMSSELSKAB A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2014-10-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller to bestyrelsesmedlemmer i forening (offentliggjort 2015-06-29)
Den 2014-10-09 tilføjes Vedtægter: 2014-10-09 (offentliggjort 2015-06-29)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-10-04 tilføjes Revisor: ELLEY REVISION. REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-06-29)
Den 2011-10-04 fjernes Revisor: EVA FOGH ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2015-06-29)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-10-27 tilføjes Direktion: Kirsten Brume Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2004-10-27 fjernes Direktion: Orla Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-02 tilføjes Bestyrelse: Camilla Brumé Theill (bestyrelse) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2002-09-02 fjernes Bestyrelse: Orla Rasmussen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-09 tilføjes Revisor: EVA FOGH ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-09 fjernes Revisor: APHRODITE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-03-09 tilføjes Bestyrelse: Orla Rasmussen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-09 tilføjes Direktion: Orla Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-09 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-06-29)
Den 1998-03-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-06-29)
Den 1997-01-02 tilføjes Kapital (Kapital): 320.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-25 tilføjes Navne: BEDER EJENDOMSSELSKAB A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-09-24 fjernes Navne: BEDER GL. MEJERI ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-05-23 tilføjes Navne: BEDER GL. MEJERI ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-05-22 fjernes Navne: SKELUND MINKFARM ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-05-22 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-13 tilføjes Kapital (Kapital): 580.921,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-22 fjernes Bestyrelse: Birthe Weller Jeppesen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-22 fjernes Direktion: Christian Gade Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-22 fjernes Revisor: KVIST & JENSEN, MARIAGERFJORD, STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-13 fjernes Revisor: Statsaut. revisor Ove Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-25 fjernes Bestyrelse: Birthe Weller Jeppesen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-25 fjernes Direktion: Christian Gade Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-03 tilføjes Kapital (Kapital): 850.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-03 fjernes Direktion: Olga Weller Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-06-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Svendgårdsvej 3, 8330 Beder (offentliggjort 2014-10-09)
Den 1983-06-27 tilføjes Bestyrelse: Birthe Weller Jeppesen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-06-27 tilføjes Direktion: Olga Weller Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-06-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1984-06-30 (offentliggjort 2015-06-29)
Den 1983-06-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1983-01-01 (offentliggjort 2015-06-29)
Den 1983-06-27 tilføjes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1983-06-27 tilføjes Navne: SKELUND MINKFARM ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1983-06-27 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-06-29)
Den 1983-06-27 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-06-29)
Den 1983-06-27 tilføjes Revisor: Statsaut. revisor Ove Andersen, KVIST & JENSEN, MARIAGERFJORD, STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S, APHRODITE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-06-27 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-06-29)
Den 1983-06-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)