Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Virksomhedsform | Tegningsregel | Direktion | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | xbrl | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Hvidhvask | Revisor | Formål | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2020-10-08 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2020-10-08 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2020-10-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2020-10-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Hegedalsparken 17, 9500 Hobro (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2020-10-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1984-06-30 (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2020-10-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1983-01-01 (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2020-10-08 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2020-10-08 fjernes Legale ejere: Kirsten Berggren Riisberg (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2020-10-08 fjernes Navne: 3MKR ApS (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2020-10-08 fjernes Reelle ejere: Kirsten Berggren Riisberg (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2020-10-08 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2020-10-08 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2020-10-08 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2020-10-08 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2020-04-27 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2020-04-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2020-04-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-05-07)
Den 2020-04-27 fjernes Direktion: Kirsten Berggren Riisberg (direktion) (offentliggjort 2020-05-07)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-08-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-09-10 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-28 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2016-11-28 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-11-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2011-11-29 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-11-28)
Den 2011-11-30 fjernes Revisor: NORDLAND REVISION-NORDLAND REGISTREREDE REVISORER ApS (offentliggjort 2016-11-28)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2005-08-03)
Den 2007-11-14 tilføjes Revisor: NORDLAND REVISION-NORDLAND REGISTREREDE REVISORER ApS (offentliggjort 2016-11-28)
Den 2007-11-14 fjernes Revisor: ASX 125 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hegedalsparken 17, 9500 Hobro (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Hegedalsparken 17, 9500 Hobro (offentliggjort 2005-08-30)
Den 2005-08-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hegedalsparken 17, 9500 Hobro (offentliggjort 2005-08-30)
Den 2005-08-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Fynsvej 5, 9500 Hobro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-08-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueforvaltning. (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2005-08-20 tilføjes Navne: 3MKR ApS (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2005-08-19 fjernes Navne: HOBRO KLOAKSERVICE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-08-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-05-07)
Den 2005-08-20 tilføjes Vedtægter: 2005-08-20 (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2005-07-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2005-08-03)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-06-30 fjernes Hovedbranche: Opsamling og behandling af spildevand (offentliggjort 2003-01-30)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-10-23 tilføjes Direktion: Kirsten Berggren Riisberg (direktion) (offentliggjort 2020-05-07)
Den 2003-10-23 fjernes Direktion: Mogens Riisberg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Opsamling og behandling af spildevand (offentliggjort 2003-01-30)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Kloakvæsen og rensningsanlæg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-12-19 tilføjes Kapital (Kapital): 128.000,00 (offentliggjort 2020-10-20)
Den 1996-12-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-10-20)
Den 1995-11-29 tilføjes Revisor: ASX 125 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-29 fjernes Revisor: Reg. revisor Villy Schrøder Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-07 fjernes Direktion: Karen Gjerding Kristensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-06-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fynsvej 5, 9500 Hobro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1983-06-20 tilføjes Direktion: Karen Gjerding Kristensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-06-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1984-06-30 (offentliggjort 2020-10-20)
Den 1983-06-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1983-01-01 (offentliggjort 2020-10-20)
Den 1983-06-20 tilføjes Hovedbranche: Kloakvæsen og rensningsanlæg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1983-06-20 tilføjes Legale ejere: Kirsten Berggren Riisberg (offentliggjort 2020-10-20)
Den 1983-06-20 tilføjes Navne: HOBRO KLOAKSERVICE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1983-06-20 tilføjes Reelle ejere: Kirsten Berggren Riisberg (offentliggjort 2020-10-20)
Den 1983-06-20 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-10-20)
Den 1983-06-20 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-10-20)
Den 1983-06-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-11-28)
Den 1983-06-20 tilføjes Revisor: Reg. revisor Villy Schrøder Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-06-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-10-20)
Den 1983-06-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-05-07)