Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Virksomhedsform | Dekret | Tegningsregel | Direktion | ||||
xbrl | Formål | Vedtægter | Revisor | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2023-03-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2023-03-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2023-03-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2023-03-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Ellevej 2, 3670 Veksø Sjælland (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2023-03-15 fjernes Binavne: SOLSIKKEN ApS, ROSENTORVET ApS, MOR & CO ApS, GUNDSØ GAMEHOUSE ApS, FA BYG ApS (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2023-03-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1984-04-30 (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2023-03-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1983-01-01 (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2023-03-15 fjernes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2023-03-15 fjernes Legale ejere: Hugo Angelo Brøsch (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2023-03-15 fjernes Navne: AB-HUNDETJENESTE ApS (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2023-03-15 fjernes Omlægningsperiode slut: 2002-12-31 (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2023-03-15 fjernes Omlægningsperiode start: 2002-05-01 (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2023-03-15 fjernes Reelle ejere: Hugo Angelo Brøsch (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2023-03-15 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2023-03-15 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2023-03-15 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2023-03-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2022-10-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2022-10-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-10-19)
Den 2022-10-18 Statstidende Dekret
Den 2022-09-27 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-10-19)
Den 2022-08-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-10-19)
Den 2022-08-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-23)
Den 2022-08-23 fjernes Direktion: Hugo Angelo Brøsch (direktør) (offentliggjort 2022-08-23)
Den 2021-06-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-16 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-16 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-10 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-27 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-02-18 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2015-02-17 fjernes Hovedbranche: Private vagt- og sikkerhedstjenester (offentliggjort 2015-02-20)
Den 2014-07-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, restaurationsvirksomhed, vagtvirksomhed, samt anden dermed i forbindelse stående virksomhed (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2014-07-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2022-08-23)
Den 2014-07-25 tilføjes Vedtægter: 2014-07-25 (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2014-07-25 fjernes Revisor: GUNDSØ REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2014-07-23 tilføjes Revisor: GUNDSØ REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2014-07-23 fjernes Revisor: Reviwest, Godkendt Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2014-07-23 fjernes Direktion: Susan Monrad Yde Brøsch (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-05-25 tilføjes Revisor: Reviwest, Godkendt Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2010-05-25 fjernes Revisor: ApS af 27-07-1984 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-12-25 tilføjes Revisor: ApS af 27-07-1984 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2008-12-25 fjernes Revisor: Gilfelt Revision (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-09-16 fjernes Binavne: POST PUBEN BALLERUP, HUGO BRØSCH ApS, MONRADUS ApS (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Private vagt- og sikkerhedstjenester (offentliggjort 2015-02-20)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Vagt- og overvågningsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ellevej 2, 3670 Veksø Sjælland (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Ellevej 2, 3670 Veksø Sjælland (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-05-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2002-12-31 (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2002-05-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2002-05-01 (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-01-01 tilføjes Legale ejere: Hugo Angelo Brøsch (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2000-01-01 tilføjes Reelle ejere: Hugo Angelo Brøsch (offentliggjort 2023-04-20)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-10-14 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2023-04-20)
Den 1996-10-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-04-20)
Den 1995-09-30 tilføjes Revisor: Gilfelt Revision (offentliggjort 2015-02-25)
Den 1995-09-30 fjernes Revisor: RS AF 1975. AKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-25)
Den 1992-04-23 tilføjes Navne: AB-HUNDETJENESTE ApS (offentliggjort 2023-04-20)
Den 1992-04-22 fjernes Navne: POST PUBEN BALLERUP, HUGO BRØSCH ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-04-22 fjernes Direktion: Hugo Angelo Brøsch (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1992-04-22 fjernes Revisor: RS AF 1975. AKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-25)
Den 1991-12-16 fjernes Revisor: Revi-Team (offentliggjort 2015-02-25)
Den 1988-01-28 fjernes Revisor: RS AF 1975. AKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-25)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-25)
Den 1983-06-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ellevej 2, 3670 Veksø Sjælland (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1983-06-03 tilføjes Binavne: POST PUBEN BALLERUP, HUGO BRØSCH ApS, MONRADUS ApS, SOLSIKKEN ApS, ROSENTORVET ApS, MOR & CO ApS, GUNDSØ GAMEHOUSE ApS, FA BYG ApS (offentliggjort 2015-02-25)
Den 1983-06-03 tilføjes Direktion: Hugo Angelo Brøsch (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1983-06-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1984-04-30 (offentliggjort 2023-04-20)
Den 1983-06-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1983-01-01 (offentliggjort 2023-04-20)
Den 1983-06-03 tilføjes Hovedbranche: Vagt- og overvågningsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1983-06-03 tilføjes Navne: POST PUBEN BALLERUP, HUGO BRØSCH ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1983-06-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-04-20)
Den 1983-06-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-04-20)
Den 1983-06-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-04-20)
Den 1983-06-03 tilføjes Revisor: RS AF 1975. AKTIESELSKAB, Revi-Team, RS AF 1975. AKTIESELSKAB, RS AF 1975. AKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-25)
Den 1983-06-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-04-20)
Den 1983-06-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-23)