Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2004-08-24 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-24 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Statenevej 56, 2600 Glostrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-08-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1983-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1983-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-24 fjernes Hovedbranche: Gartnerier (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-08-24 fjernes Navne: I.C.CHRISTENSEN'S SØNNER. HANDELSGARTNER BØRGE HELMER CHRISTENSEN ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-08-24 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-24 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-24 fjernes Revisor: GLOSTRUP REVISION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-24 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-01 fjernes Direktion: Børge Helmer Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-12-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-09-04 tilføjes Revisor: AKTIESELSKABET GLOSTRUP BOGFØRINGS- OG REVISIONSKONTOR, GLOSTRUP REVISION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-04 fjernes Revisor: Poul Erik Rasmussen, AKTIESELSKABET GLOSTRUP BOGFØRINGS- OG REVISIONSKONTOR (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-21 tilføjes Revisor: Poul Erik Rasmussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-21 fjernes Revisor: Svend Arne Angelo Svendsen Due (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-27 fjernes Revisor: Niels Hald (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-11-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, håndværk og industri (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-11-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-11-15 tilføjes Vedtægter: 1983-11-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-06-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Statenevej 56, 2600 Glostrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1983-06-06 tilføjes Direktion: Børge Helmer Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-06-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1983-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-06-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1983-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-06-06 tilføjes Hovedbranche: Gartnerier (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1983-06-06 tilføjes Navne: I.C.CHRISTENSEN'S SØNNER. HANDELSGARTNER BØRGE HELMER CHRISTENSEN ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1983-06-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-06-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-06-06 tilføjes Revisor: Niels Hald, Svend Arne Angelo Svendsen Due (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-06-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1983-06-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)