Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Melchior | 01.03.2002 | 27.04.2011 | direktion |
Jens Kjærsgaard | 01.01.2002 | 01.01.2005 | direktion |
Peter Damgaard Jensen | 01.12.2001 | 27.04.2011 | direktion |
Bent Nyløkke | 17.03.1983 | 01.12.2001 | direktion |
Flemming Ellebæk Borreskov | 17.03.1983 | 26.09.1991 | direktion |
Poul Erik Knudsen | 17.03.1983 | 26.09.1991 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ulla Nielsen | 01.05.2010 | 27.04.2011 | bestyrelse |
Bo Libergren | 01.05.2010 | 27.04.2011 | personlig_suppleant |
Poul-Erik Svendsen | 01.05.2010 | 27.04.2011 | personlig_suppleant |
Carl Holst | 01.05.2010 | 27.04.2011 | formand |
Birgitte Tausen | 15.04.2009 | 27.04.2011 | bestyrelse |
Finn Scheibye | 15.04.2009 | 27.04.2011 | personlig_suppleant |
Kristian Grønbæk Andersen | 01.05.2007 | 30.04.2010 | bestyrelse |
Johannes Flensted-Jensen | 01.05.2007 | 30.04.2010 | personlig_suppleant |
Niels Aleksander Aagaard | 01.05.2007 | 30.04.2010 | personlig_suppleant |
Line Hundebøl Nielsen | 01.07.2006 | 27.04.2011 | personlig_suppleant |
Johanna Arnadottir Frisbæk | 01.07.2006 | 27.04.2011 | personlig_suppleant |
Ingrid Schmidt | 29.04.2004 | 27.04.2011 | personlig_suppleant |
Kit Brigitta Dynnes Hansen | 01.09.2003 | 27.04.2011 | bestyrelse |
Annette Boldt Gemynthe | 07.05.2003 | 27.04.2011 | bestyrelse |
Lillian Bondo | 01.07.2002 | 27.04.2011 | næstformand |
Niels Kristian Kirketerp Nielsen | 01.07.2002 | 30.04.2010 | formand |
Knud Munk Nielsen | 01.07.2002 | 30.04.2007 | personlig_suppleant |
Hanne Byth Nielsen | 01.07.2002 | 01.07.2006 | personlig_suppleant |
Grete Basse | 01.07.2002 | 01.09.2003 | bestyrelse |
Berit Hanne Vibits | 01.03.2001 | 01.07.2002 | personlig_suppleant |
Annette Boldt Gemynthe | 08.06.2000 | 07.05.2003 | personlig_suppleant |
Randi Iversen | 01.07.1998 | 28.02.2001 | bestyrelse |
Hanne Annette Nisbeth | 17.03.1983 | 30.04.2007 | bestyrelse |
Bent Hansen | 17.03.1983 | 30.04.2007 | personlig_suppleant |
Bodil Roed | 17.03.1983 | 07.05.2003 | bestyrelse |
Benedikte Alling Møller | 17.03.1983 | 01.07.2002 | personlig_suppleant |
Ester Larsen | 17.03.1983 | 01.07.2002 | formand |
Anna Evy Merete Larsen | 17.03.1983 | 01.07.2002 | næstformand |
Peter Frits Winther | 17.03.1983 | 08.06.2000 | personlig_suppleant |
Ruth Elisabeth Jensen | 17.03.1983 | 02.09.1998 | personlig_suppleant |
Kirsten Lyck | 17.03.1983 | 01.07.1998 | bestyrelse |
Else Knudsen | 17.03.1983 | 23.08.1994 | bestyrelse |
Kristian Ebbensgaard | 17.03.1983 | 23.08.1994 | personlig_suppleant |
Bente Torp | 17.03.1983 | 23.08.1994 | personlig_suppleant |
Kirsten Britta Aunstrup | 17.03.1983 | 23.08.1994 | personlig_suppleant |
Ib Vindelev | 17.03.1983 | 23.08.1994 | personlig_suppleant |
Knud Elmer Andersen | 17.03.1983 | 23.08.1994 | formand |
Johannes Nielsen | 17.03.1983 | 17.10.1990 | formand |