Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Melchior | 01.03.2002 | 01.07.2012 | direktion |
Jens Kjærsgaard | 01.01.2002 | 01.01.2005 | direktion |
Peter Damgaard Jensen | 01.12.2001 | 01.10.2014 | direktion |
Bent Nyløkke | 22.03.1983 | 01.12.2001 | direktion |
Flemming Ellebæk Borreskov | 22.03.1983 | 26.09.1991 | direktion |
Poul Erik Knudsen | 22.03.1983 | 26.09.1991 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Holger Dock | 24.04.2013 | 01.10.2014 | bestyrelse |
Erik Adolphsen | 24.04.2013 | 01.10.2014 | personlig_suppleant |
Bodil Marie Otto | 10.06.2011 | 01.10.2014 | næstformand |
Birgit Pia Tørving | 01.07.2010 | 01.10.2014 | personlig_suppleant |
Bo Libergren | 01.05.2010 | 01.10.2014 | bestyrelse |
Hans Ole Drost | 01.05.2010 | 01.10.2014 | personlig_suppleant |
Poul-Erik Svendsen | 01.05.2010 | 01.10.2014 | personlig_suppleant |
Steen Bach Nielsen | 01.05.2010 | 01.10.2014 | formand |
Jette Sandal | 28.04.2009 | 01.10.2014 | bestyrelse |
Finn Scheibye | 28.04.2009 | 01.10.2014 | bestyrelse |
Jesper Dalgaard Petersen | 28.04.2009 | 01.10.2014 | personlig_suppleant |
Birgitte Tausen | 28.04.2009 | 01.10.2014 | personlig_suppleant |
Bodil Marie Otto | 28.04.2008 | 06.04.2011 | personlig_suppleant |
Claus Gahrn-Pedersen | 28.04.2008 | 06.04.2011 | næstformand |
Niels Aleksander Aagaard | 01.05.2007 | 30.04.2010 | bestyrelse |
Carl Holst | 01.05.2007 | 30.04.2010 | personlig_suppleant |
Lars Johannes Engberg | 01.05.2007 | 30.04.2010 | formand |
May-Brit Buchardt Horst | 01.07.2002 | 30.06.2010 | personlig_suppleant |
Niels Kristian Kirketerp Nielsen | 01.07.2002 | 30.04.2007 | personlig_suppleant |
Jane Elisabeth Kempf Bertelsen | 30.05.2001 | 28.04.2009 | personlig_suppleant |
Nils Pedersen | 01.02.2001 | 01.10.2014 | bestyrelse |
Nils Pedersen | 01.02.2001 | 31.01.2001 | suppleant |
Knud Munk Nielsen | 01.07.1998 | 30.04.2007 | bestyrelse |
Ester Larsen | 01.07.1998 | 01.07.2002 | personlig_suppleant |
Ester Larsen | 01.07.1998 | 01.07.1998 | bestyrelse |
Kirsten Ohmand Jensen | 29.05.1997 | 30.05.2001 | personlig_suppleant |
Arne Bundgaard | 22.03.1983 | 28.04.2009 | bestyrelse |
Kim Simonsen | 22.03.1983 | 28.04.2008 | næstformand |
Hanne Annette Nisbeth | 22.03.1983 | 30.04.2007 | formand |
Ejvind Hansen | 22.03.1983 | 01.07.2002 | personlig_suppleant |
Erik Hove Olesen | 22.03.1983 | 01.07.2002 | personlig_suppleant |
Eva Agnete Støy | 22.03.1983 | 31.01.2001 | bestyrelse |
Lis Holm Lisberg | 22.03.1983 | 11.09.1998 | personlig_suppleant |
Ruth Elisabeth Jensen | 22.03.1983 | 01.07.1998 | personlig_suppleant |
Rikke Kvist Nordholm | 22.03.1983 | 29.05.1997 | personlig_suppleant |
Margrethe Bogner | 22.03.1983 | 14.09.1994 | personlig_suppleant |
Knud Erik Særkjær | 22.03.1983 | 23.08.1994 | bestyrelse |
Ib Christian Frederiksen | 22.03.1983 | 23.08.1994 | personlig_suppleant |
Frida Jensen | 22.03.1983 | 23.08.1994 | formand |
Edvard Rewitz | 22.03.1983 | 13.07.1993 | bestyrelse |
Arne Bundgaard | 22.03.1983 | 13.07.1993 | personlig_suppleant |
Ole Berg Rasmussen | 22.03.1983 | 18.01.1991 | næstformand |
Lene Ravnsbjerg Gammelgaard | 22.03.1983 | 10.09.1990 | bestyrelse |
Bente Margrethe Nielsen | 22.03.1983 | 10.09.1990 | formand |