Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Bestyrelse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2007-01-12 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-12 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Conradsminde 23, 9610 Nørager (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Conradsminde 23, 9610 Nørager (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1998-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1997-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-12 fjernes Hovedbranche: Anden pensionsforsikring (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-12 fjernes Navne: PENSIONSAFVIKLINGSKASSEN FOR STIFTELSEN NØRLUND (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-12 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-12 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-12 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-12 fjernes Virksomhedsform: 280 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Conradsminde 23, 9610 Nørager (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-15 fjernes Bestyrelse: Preben Vilhelm Gustav Ahlefeldt-Laurvig (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-24 tilføjes Hovedbranche: Anden pensionsforsikring (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-23 fjernes Hovedbranche: Pensionskasser (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Conradsminde 23, 9610 Nørager (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-16 tilføjes Hovedbranche: Pensionskasser (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-16 tilføjes Navne: PENSIONSAFVIKLINGSKASSEN FOR STIFTELSEN NØRLUND (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-16 tilføjes Virksomhedsform: 280 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-03-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1998-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1997-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-17 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-17 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-17 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-10 tilføjes Bestyrelse: Troels Henrik Horneman (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-08-21 tilføjes Bestyrelse: Preben Vilhelm Gustav Ahlefeldt-Laurvig (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1963-10-09 tilføjes Formål: Pensionskassens formål er at yde pension til stiftelsens tidligere skovforvalter J. F. Hoppe's enke, Valborg Marie Hoppe, født Jansen, og nuværende skovridder B. Thorlacius-Ussing. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1963-10-09 tilføjes Tegningsregel: Pensionskassen forpligtes ved underskrift af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1963-10-09 tilføjes Vedtægter: 1963-10-09 (offentliggjort 2015-02-09)