Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | ||||
Virksomhedsform | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1997-08-08 fjernes Navne: CHRISCO EXPORT A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-01 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-01 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Sandvadsvej 3, 4600 Køge (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-01 fjernes Bestyrelse: Flemming Jørn Christensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-01 fjernes Direktion: Erik Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1984-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1983-02-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-01 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-01 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-01 fjernes Revisor: Ejendommen Himmelev Bygade 70-74 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-01 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-18 fjernes Revisor: Jørgen Dahl (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-21 tilføjes Revisor: Ejendommen Himmelev Bygade 70-74 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-16 tilføjes Kapital (Kapital): 6.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-08-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og eksport (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-08-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening, af en direktør alene eller af bestyrelsesformanden alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-08-20 tilføjes Vedtægter: 1993-08-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-28 fjernes Direktion: Tove Asta Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-17 tilføjes Navne: CHRISCO EXPORT A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-16 fjernes Navne: SCAN BEAUTY, ROSKILDE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-02-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sandvadsvej 3, 4600 Køge (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-02-18 tilføjes Bestyrelse: Flemming Jørn Christensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-02-18 tilføjes Direktion: Tove Asta Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-02-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1984-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-02-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1983-02-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-02-18 tilføjes Navne: SCAN BEAUTY, ROSKILDE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-02-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-02-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-02-18 tilføjes Revisor: Jørgen Dahl (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-02-18 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-02-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)