Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Virksomhedsform | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2004-01-06 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-06 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordsøkaj 4, 7680 Thyborøn (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-06 fjernes Direktion: Preben Vang Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1984-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1983-06-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-06 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-06 fjernes Navne: TMT HOLDING. ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2004-01-06 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-06 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-06 fjernes Revisor: Ejendomsselskabet Andrupsgade A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-06 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-08 tilføjes Navne: TMT HOLDING. ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-08-07 fjernes Navne: ANETTE KASTBERG NIELSEN, THYBORØN ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-08-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er handelsvirksomhed, herunder køb og salg af batterier og anden virksomhed der er beslægtet hermed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-07 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-07 tilføjes Vedtægter: 1998-08-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-27 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-05 tilføjes Revisor: Ejendomsselskabet Andrupsgade A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-05 fjernes Revisor: REVI-NORDVEST, THYBORØN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-15 tilføjes Navne: ANETTE KASTBERG NIELSEN, THYBORØN ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-04-14 fjernes Navne: NOVA BATTERIER, PREBEN V. NIELSEN ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-06-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordsøkaj 4, 7680 Thyborøn (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1983-06-22 tilføjes Direktion: Preben Vang Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-06-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1984-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-06-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1983-06-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-06-22 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1983-06-22 tilføjes Navne: NOVA BATTERIER, PREBEN V. NIELSEN ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1983-06-22 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-06-22 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-06-22 tilføjes Revisor: REVI-NORDVEST, THYBORØN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-06-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1983-06-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)