Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Hans Blicher Grunnet | 15.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
Kenni Foldager | 03.11.2022 | bestyrelsesmedlem |
Anders Damm-Frydenberg | 18.09.2015 | bestyrelsesmedlem |
Jakob Blicher Ravnsbo | 18.09.2015 | formand |
Henrik Andreas Roepstorff | 26.04.2014 | bestyrelsesmedlem |
Steffen Munch Hansen | 13.09.1988 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kai Grunnet | 21.04.2018 | 15.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
Lars Blicher Grunnet | 18.09.2015 | 21.04.2018 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Damm | 14.03.2007 | 18.09.2015 | bestyrelsesmedlem |
Hans Andersen | 10.10.2002 | 21.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
Kai Grunnet | 31.07.1998 | 18.09.2015 | bestyrelsesmedlem |
Kaj Blicher | 13.09.1988 | 18.09.2015 | bestyrelsesmedlem |
Lisbet Roepstorff | 13.09.1988 | 26.04.2014 | bestyrelsesmedlem |
Dorte Damm | 13.09.1988 | 14.03.2007 | bestyrelsesmedlem |
Poul Gunner Seier Pedersen | 13.09.1988 | 25.03.2001 | bestyrelsesmedlem |
Lise Grunnet Fagan | 13.09.1988 | 23.09.1998 | bestyrelsesmedlem |
Bente Lisbet Blicher | 13.09.1988 | 17.05.1996 | bestyrelsesmedlem |
Else Grunnet | 13.09.1988 | 17.05.1996 | bestyrelsesmedlem |
Grete Jepsen | 13.09.1988 | 17.05.1996 | bestyrelsesmedlem |