Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revisor | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1992-11-02 fjernes Navne: RYTTERNÆS HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-29 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-29 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Silkehøj 4, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1984-05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1982-12-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-29 fjernes Omlægningsperiode slut: 1986-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-29 fjernes Omlægningsperiode start: 1985-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-29 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-29 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-29 fjernes Revisor: HKP REVISION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-29 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-21 fjernes Direktion: Lars Anton Haumann Andreasen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-04 fjernes Direktion: Torben Palner Harrit (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-04 fjernes Revisor: Poul Erik Traberg Villsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje anparter og aktier i andre selskaber, handel med værdipapirer, ejendomsadministration. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-11 tilføjes Vedtægter: 1992-04-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 30.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-06-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1986-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-06-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1985-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Silkehøj 4, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-21 tilføjes Direktion: Torben Palner Harrit (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1984-05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1982-12-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-21 tilføjes Navne: RYTTERNÆS HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-21 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-21 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-21 tilføjes Revisor: Poul Erik Traberg Villsen, HKP REVISION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)