Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Bestyrelse |
Den 2004-10-08 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-08 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Kirkestræde 4, 2., 7500 Holstebro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-10-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1983-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1982-12-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-08 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-10-08 fjernes Navne: H.M.S. FACTORING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-10-08 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-08 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-08 fjernes Revisor: Krøyer Pedersen Statsautoriserede Revisorer I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-08 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-22 fjernes Direktion: Per Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-17 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kirkestræde 4, 2., 7500 Holstebro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-12-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Lundholmvej 8, 7500 Holstebro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-12-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og financiering (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-16 tilføjes Vedtægter: 1996-12-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-04 tilføjes Revisor: Krøyer Pedersen Statsautoriserede Revisorer I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-04 fjernes Revisor: Kurt Jul Sandgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-17 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-17 fjernes Bestyrelse: Egon Sørensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lundholmvej 8, 7500 Holstebro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1982-12-21 tilføjes Bestyrelse: Egon Sørensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-21 tilføjes Direktion: Per Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1983-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1982-12-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-21 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1982-12-21 tilføjes Navne: H.M.S. FACTORING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1982-12-21 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-21 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-21 tilføjes Revisor: Kurt Jul Sandgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1982-12-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)