Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 1989-10-19 fjernes Navne: X.Z.T. - 146 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-12 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-12 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndre Fælledvej 12, 7160 Tørring (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-12 fjernes Direktion: Hans Erik Rattenburg Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1983-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1982-12-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-12 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-12 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-12 fjernes Revisor: Christian Møller Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-12 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-05 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-10 fjernes Direktion: Henny Nikoline Pallesgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, håndværk og fabrikationsvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-02 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-02 tilføjes Vedtægter: 1987-09-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndre Fælledvej 12, 7160 Tørring (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-15 tilføjes Direktion: Henny Nikoline Pallesgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1983-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1982-12-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-15 tilføjes Navne: X.Z.T. - 146 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-15 tilføjes Revisor: Christian Møller Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)