Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Bestyrelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1982-12-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: JETU EJENDOMME ApS. (offentliggjort 2015-06-12)
Den 2022-11-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2022-11-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2022-11-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2022-11-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Hyldekrogen 9, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2022-11-30 fjernes Direktion: Jens Tulinius (direktør) (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2022-11-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1983-06-30 (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2022-11-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1982-12-10 (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2022-11-30 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2022-11-30 fjernes Legale ejere: Jens Tulinius (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2022-11-30 fjernes Navne: JETU HOLDING ApS (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2022-11-30 fjernes Reelle ejere: Jens Tulinius (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2022-11-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2022-11-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2022-11-30 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2022-11-30 fjernes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2022-11-30 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2022-11-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-26 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2022-01-26 fjernes Revisor: Hartzberg+, statsautoriseret revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2022-08-10)
Den 2021-09-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-08-06 tilføjes Revisor: Hartzberg+, statsautoriseret revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2022-08-10)
Den 2019-08-06 fjernes Revisor: Hartzberg+ (offentliggjort 2019-08-09)
Den 2019-04-29 tilføjes Revisor: Hartzberg+ (offentliggjort 2019-08-09)
Den 2019-04-29 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2018-11-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-23 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-08 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel,fabrikation og finansieringsvirksomhed (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2009-09-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2009-09-24 tilføjes Vedtægter: 2009-09-24 (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2009-09-24 fjernes Bestyrelse: Mogens Jørgensen Dall (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-10-22 fjernes Bestyrelse: Knud Erik Hald Aunsholt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hyldekrogen 9, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2007-10-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Taastrup Hovedgade 22, 2630 Taastrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-20 tilføjes Navne: JETU HOLDING ApS (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2007-09-19 fjernes Navne: DANAKON HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-01-03 tilføjes Bestyrelse: Knud Erik Hald Aunsholt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-01-03 fjernes Bestyrelse: Susanne Grau (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1994-04-27 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2023-01-05)
Den 1994-04-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-01-05)
Den 1989-06-26 fjernes Revisor: Jens Kristian Elkjær-Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Taastrup Hovedgade 22, 2630 Taastrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1982-12-10 tilføjes Bestyrelse: Susanne Grau (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1982-12-10 tilføjes Direktion: Jens Tulinius (direktør) (offentliggjort 2023-01-05)
Den 1982-12-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1983-06-30 (offentliggjort 2023-01-05)
Den 1982-12-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1982-12-10 (offentliggjort 2023-01-05)
Den 1982-12-10 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1982-12-10 tilføjes Legale ejere: Jens Tulinius (offentliggjort 2023-01-05)
Den 1982-12-10 tilføjes Navne: DANAKON HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1982-12-10 tilføjes Reelle ejere: Jens Tulinius (offentliggjort 2023-01-05)
Den 1982-12-10 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-01-05)
Den 1982-12-10 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-01-05)
Den 1982-12-10 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-01-05)
Den 1982-12-10 tilføjes Revisor: Jens Kristian Elkjær-Larsen, PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-01-05)
Den 1982-12-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-01-05)