Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Erik Dybdahl | 02.11.2016 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ejler Ejlersen | 22.12.1982 | 02.11.2016 | direktion |
Susanne Dybdahl | 22.12.1982 | 07.01.1994 | direktion |
Jørgen Andersen Stoffer | 22.12.1982 | 01.07.1991 | direktion |
Karin Borghild Stoffer | 22.12.1982 | 06.06.1990 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ejler Ejlersen | 22.12.1982 | 01.07.1991 | bestyrelse |
Jørgen Andersen Stoffer | 22.12.1982 | 01.07.1991 | bestyrelse |
Karin Borghild Stoffer | 22.12.1982 | 06.06.1990 | bestyrelse |