Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2008-08-04 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-04 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Vindspinderivej 24, 4671 Strøby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-08-04 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1984-05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-04 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1982-12-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-04 fjernes Hovedbranche: Andre hjælpetjenester i forbindelse med forsikring og pensionsforsikring (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-08-04 fjernes Navne: STRØBY STRAND ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2008-08-04 fjernes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-04 fjernes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-04 fjernes Revisor: Stig Ulrik Bolten Jagd (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-04 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Andre hjælpetjenester i forbindelse med forsikring og pensionsforsikring (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden servicevirksomhed i forbindelse med forsikringsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-20 fjernes Direktion: Torben Stiig Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vindspinderivej 24, 4671 Strøby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Vindspinderivej 24, 4671 Strøby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-10-20 fjernes Direktion: Pia Lindseth (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er bygge-, finansierings- og investeringsvirksomhed, herunder handel med såvel danske som udenlandske værdipapirer samt rådgivning i forbindelse hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-10 tilføjes Vedtægter: 1998-08-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-03 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-26 fjernes Direktion: Jan Ranners (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-27 tilføjes Navne: STRØBY STRAND ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-04-26 fjernes Navne: STRØBY STRAND BYGGESELSKAB ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-04-26 fjernes Direktion: Johnny Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-23 fjernes Direktion: Ole Colbjørn Feddersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-23 fjernes Revisor: Stig Ulrik Bolten Jagd (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vindspinderivej 24, 4671 Strøby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1982-12-22 tilføjes Direktion: Ole Colbjørn Feddersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1984-05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1982-12-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-22 tilføjes Hovedbranche: Anden servicevirksomhed i forbindelse med forsikringsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1982-12-22 tilføjes Navne: STRØBY STRAND BYGGESELSKAB ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1982-12-22 tilføjes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-22 tilføjes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-22 tilføjes Revisor: Stig Ulrik Bolten Jagd, Stig Ulrik Bolten Jagd (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1982-12-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)