Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 1997-07-28 fjernes Navne: FH-TRANSPORT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-23 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-23 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Skuderløsevej 35, 4690 Haslev (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1984-05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1982-12-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-23 fjernes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-23 fjernes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-23 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-23 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-20 fjernes Direktion: Henning Sofus Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-22 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-02 fjernes Revisor: BERNSTORFFSVEJENS REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive vognmandsforretning, spedition og handel iøvrigt (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-16 tilføjes Vedtægter: 1994-12-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-24 tilføjes Navne: FH-TRANSPORT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-23 fjernes Navne: LMP'S BYGNINGSRENOVERING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-23 fjernes Direktion: Leif Milling Petersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-04 tilføjes Navne: LMP'S BYGNINGSRENOVERING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-03 fjernes Navne: ASX 3432 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-03 fjernes Direktion: Gerda Kirstine Nørgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-03 fjernes Revisor: Revisor Preben Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-30 fjernes Direktion: Jan Ruben Nørgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skuderløsevej 35, 4690 Haslev (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-22 tilføjes Direktion: Jan Ruben Nørgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1984-05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1982-12-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-22 tilføjes Navne: ASX 3432 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-22 tilføjes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-22 tilføjes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-22 tilføjes Revisor: Revisor Preben Jensen, BERNSTORFFSVEJENS REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)