Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kontaktoplysninger | Ejerskaber | Revisor | ||||
Binavne | Vedtægter | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Hovedbranche | Hvidhvask | ||||
Tegningsregel | Kapital | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Direktion | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-03-19 tilføjes Kontaktoplysninger: kani@nielsencargroup.dk (offentliggjort 2024-03-19)
Den 2024-03-18 fjernes Kontaktoplysninger: bjni@bn.dk (offentliggjort 2024-03-19)
Den 1992-10-01 sletter virksomheden Ejerskaber: BJARNE NIELSEN K/S. (offentliggjort 2021-07-02)
Den 1992-10-01 sletter virksomheden Ejerskaber: K/S BJARNE NIELSEN. (offentliggjort 2017-08-01)
Den 2023-12-01 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2023-12-01 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2023-04-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-01 tilføjes Binavne: Budget leasing ApS (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2022-07-01 tilføjes Vedtægter: 2022-07-01 (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2022-04-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-01 tilføjes Legale ejere: Nielsen Car Group Holding ApS (offentliggjort 2022-04-19)
Den 2022-01-01 fjernes Legale ejere: Bjarne Nielsen (offentliggjort 2022-04-19)
Den 2022-01-01 tilføjes Reelle ejere: Bjarne Nielsen, Anders Skov Nielsen, Kasper Skov Nielsen (offentliggjort 2022-04-19)
Den 2021-12-31 fjernes Reelle ejere: Bjarne Nielsen (offentliggjort 2022-04-19)
Den 2021-06-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-05-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredhøjvej 5, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2021-05-26)
Den 2021-05-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Cypresvej 19, 7400 Herning (offentliggjort 2021-05-26)
Den 2021-05-25 fjernes Binavne: Flexleasing.dk ApS (offentliggjort 2021-05-26)
Den 2021-05-19 tilføjes Vedtægter: 2021-05-19 (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2020-06-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-14 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Cypresvej 19, 7400 Herning (offentliggjort 2021-05-26)
Den 2018-01-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Søvænget 17, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2018-01-16 tilføjes Binavne: Flexleasing.dk ApS (offentliggjort 2021-05-26)
Den 2018-01-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med udlejning og hermed forbundet virksomhed (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2018-01-16 tilføjes Vedtægter: 2018-01-16 (offentliggjort 2021-05-26)
Den 2017-10-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2017-09-30 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2017-06-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-10-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søvænget 17, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2016-10-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Grøndahlsvej 25, 10. 1., 7400 Herning (offentliggjort 2016-10-03)
Den 2016-10-03 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-10-03)
Den 2016-10-03 tilføjes Kontaktoplysninger: bjni@bn.dk (offentliggjort 2024-03-19)
Den 2016-04-27 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-03-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grøndahlsvej 25, 10. 1., 7400 Herning (offentliggjort 2016-10-03)
Den 2013-03-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Engbjerg 76, 7400 Herning (offentliggjort 2008-06-05)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er som komplementar i Bjarne Nielsen K/S at erhverve fast ejendom og forestå udlejning heraf samt i øvrigt at forestå de i tilknytning hertil naturligt hørende aktiviteter. (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2010-05-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-31 tilføjes Vedtægter: 2010-05-31 (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2008-06-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Engbjerg 76, 7400 Herning (offentliggjort 2008-06-05)
Den 2008-06-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Cypresvej 19-21, 7400 Herning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-11-01 fjernes Kontaktoplysninger: ford-herning@bjarne-nielsen.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 2000-01-23 tilføjes Kontaktoplysninger: ford-herning@bjarne-nielsen.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1998-09-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-01 fjernes Revisor: HØGEVEJ 21 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-03 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-07 tilføjes Navne: BN HERNING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-10-06 fjernes Navne: ASX 3220 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-10-06 fjernes Direktion: Vagn Larsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1992-10-01 tilføjes Legale ejere: Bjarne Nielsen (offentliggjort 2022-04-19)
Den 1992-10-01 tilføjes Reelle ejere: Bjarne Nielsen (offentliggjort 2022-04-19)
Den 1992-09-30 fjernes Legale ejere: Bjarne Nielsen (offentliggjort 2017-11-27)
Den 1992-06-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1992-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1992-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Cypresvej 19-21, 7400 Herning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1982-12-22 tilføjes Direktion: Vagn Larsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1982-12-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1984-05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1982-12-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-22 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1982-12-22 tilføjes Navne: ASX 3220 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1982-12-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-22 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1982-12-22 tilføjes Revisor: HØGEVEJ 21 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1982-12-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 0092-10-03 tilføjes Legale ejere: Bjarne Nielsen (offentliggjort 2017-11-27)