Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Navne | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Bestyrelse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2010-07-05 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-05 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Farverland 6, 2600 Glostrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-07-05 fjernes Hovedbranche: Agenturhandel med blandet sortiment (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-07-05 fjernes Navne: PAUL SALOMON ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-07-05 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-05 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-05 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-05 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-08 fjernes Direktion: Torben Salomon (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Agenturhandel med blandet sortiment (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Agenturhandel med blandet sortiment (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-05-28 tilføjes Bestyrelse: Torben Salomon (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-28 fjernes Bestyrelse: Søren Salomon (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-28 tilføjes Direktion: Torben Salomon (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive agenturvirksomhed, handel og anden dermed forbunden virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-28 tilføjes Navne: PAUL SALOMON ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-05-27 fjernes Navne: PAUL SALOMON A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2003-05-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-28 tilføjes Vedtægter: 2003-05-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-05-27 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-08-16 fjernes Revisor: DL Revision Jens Danstrup Larsen Statsautoriserede Revisorer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-02 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-02 tilføjes Bestyrelse: Paul Salomon (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-02 tilføjes Direktion: Paul Salomon (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-02 fjernes Direktion: Paul Salomon (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2001-01-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Farverland 6, 2600 Glostrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Sydmarken 50, 2860 Søborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-01-04 tilføjes Navne: PAUL SALOMON A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-01-03 fjernes Navne: PAUL SALOMONSEN A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-01-03 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-07 fjernes Bestyrelse: Aase Margit Salomon (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-04-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sydmarken 50, 2860 Søborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1984-04-06 tilføjes Bestyrelse: Aase Margit Salomon (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-04-06 tilføjes Hovedbranche: Agenturhandel med blandet sortiment (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1984-04-06 tilføjes Navne: PAUL SALOMONSEN A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1984-04-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-04-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-04-06 tilføjes Revisor: DL Revision Jens Danstrup Larsen Statsautoriserede Revisorer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-04-06 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1984-04-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)