Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Reelle ejere | Formål | Navne | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Legale ejere | Revisor | ||||
Hovedbranche | Årsbeskæftigelse | Kapital | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-13 tilføjes Reelle ejere: Poul Aabo Jepsen (offentliggjort 2017-11-13)
Den 2017-11-14 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-10-27 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-07-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er istandsættelse, om- og nybygning af fast ejendom samt køb og salg af fast ejendom. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-12 tilføjes Navne: ENTREPRENØR POUL JEPSEN ApS (offentliggjort 2011-07-15)
Den 2011-07-11 fjernes Navne: ENTREPRENØR SELSKABET AF 10.06.2011 ApS (offentliggjort 2011-06-27)
Den 2011-07-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-12 tilføjes Vedtægter: 2011-07-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-14 tilføjes Navne: ENTREPRENØR SELSKABET AF 10.06.2011 ApS (offentliggjort 2011-06-27)
Den 2011-06-13 fjernes Navne: ENTREPRENØR POUL JEPSEN ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2009-12-01 tilføjes Legale ejere: POUL JEPSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-05-15)
Den 2009-08-10 tilføjes Revisor: GLOBAL REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-10 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2007-12-26)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-10-10 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-10 fjernes Revisor: Nils Søgaard-Jørgensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1995-11-01 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-01 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-21 tilføjes Navne: ENTREPRENØR POUL JEPSEN ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-12-20 fjernes Navne: META-BYG KARLSLUNDE ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-03-19 tilføjes Revisor: Nils Søgaard-Jørgensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-19 fjernes Revisor: John Friis Christensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-01 fjernes Revisor: REVISIONSAKTIESELSKABET AF 1903 COLDING & PEDERSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-11 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-11 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 30.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-06-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1987-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-06-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1986-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-09-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Planteskolevej 2, 2690 Karlslunde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1982-09-27 tilføjes Direktion: Poul Aabo Jepsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-09-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1983-05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-09-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1982-09-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-09-27 tilføjes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1982-09-27 tilføjes Navne: META-BYG KARLSLUNDE ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1982-09-27 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-09-27 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-09-27 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1982-09-27 tilføjes Revisor: REVISIONSAKTIESELSKABET AF 1903 COLDING & PEDERSEN, John Friis Christensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-09-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1982-09-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)