Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Niels Hedemand | 04.05.2011 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Morten Keld Helsinghoff | 07.10.2008 | 04.05.2011 | direktør |
Jan Erland Hansen | 11.04.2008 | 07.10.2008 | direktør |
Jan Erland Hansen | 30.08.2006 | 14.05.2007 | direktør |
Henning Georg Kruse | 12.04.2005 | 30.08.2006 | adm. dir |
John Søndergaard Andersen | 16.10.2003 | 12.04.2005 | adm. dir |
Henning Georg Kruse | 16.10.2003 | 16.10.2003 | direktør |
Henrik J Bjarnholt Jørgensen | 18.11.1997 | 20.12.2001 | direktør |
Henning Georg Kruse | 16.10.1982 | 18.11.1997 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Martin Oehlenschlæger | 01.10.2022 | formand |
Henrik Gert Jacobsen | 12.11.2021 | bestyrelsesmedlem |
Niels Hedemand | 04.05.2011 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jørgen Devantier Gade | 15.05.2019 | 01.10.2022 | formand |
Jens Holm-Nielsen | 28.08.2012 | 15.05.2019 | formand |
Morten Keld Helsinghoff | 07.10.2008 | 04.05.2011 | bestyrelsesmedlem |
Carsten Nielsen | 11.04.2008 | 12.11.2021 | bestyrelsesmedlem |
Erik Gaj Nielsen | 11.04.2008 | 28.08.2012 | formand |
Jan Erland Hansen | 11.04.2008 | 07.10.2008 | bestyrelsesmedlem |
Jan Erland Hansen | 30.08.2006 | 14.05.2007 | bestyrelsesmedlem |
Sigvald Vik | 30.08.2006 | 14.05.2007 | bestyrelsesmedlem |
Erik Gaj Nielsen | 30.08.2006 | 14.05.2007 | formand |
Verner Flemming Pedersen | 22.05.2006 | 14.05.2007 | bestyrelsesmedlem |
Harald Fjordby Knudsen | 22.05.2006 | 14.05.2007 | suppleant |
Henning Georg Kruse | 12.04.2005 | 30.08.2006 | bestyrelsesmedlem |
Kent Sand Kirk | 12.04.2005 | 30.08.2006 | formand |
Henrik Nielsen | 23.10.2003 | 22.05.2006 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Nielsen | 23.10.2003 | 23.10.2003 | suppleant |
Henning Schmith | 27.05.2002 | 14.05.2007 | suppleant |
Bent Madsen | 27.05.2002 | 23.10.2003 | bestyrelsesmedlem |
Bent Madsen | 27.05.2002 | 03.06.2002 | bestyrelsesmedlem |
Henning Schmith | 27.05.2002 | 27.05.2002 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Nielsen | 27.05.2002 | 27.05.2002 | suppleant |
Bent Madsen | 27.05.2002 | 27.05.2002 | suppleant |
Lars Henrik Kruse | 20.12.2001 | 30.08.2006 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Stenbjerre | 20.12.2001 | 16.10.2003 | formand |
Henning Georg Kruse | 20.12.2001 | 20.12.2001 | bestyrelsesmedlem |
Ivan Gudmundsen | 16.09.1997 | 14.05.2007 | bestyrelsesmedlem |
Laurits Petersen Tørnæs | 16.09.1997 | 30.08.2006 | bestyrelsesmedlem |
Jens Husted Christensen | 16.09.1997 | 03.06.2002 | suppleant |
Per Birkemose Mathiesen | 16.09.1997 | 03.06.2002 | suppleant |
Henrik J Bjarnholt Jørgensen | 16.10.1982 | 20.12.2001 | bestyrelsesmedlem |