Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lise Steenholt Nielsen | 30.04.1995 | 30.05.1997 | direktion |
Thomas Christensen | 07.09.1982 | 30.04.1995 | direktion |
Knud Ladefoged | 07.09.1982 | 06.07.1992 | direktion |
Gerda Marianne Stig Christensen | 07.09.1982 | 08.10.1990 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Flemming Kaj Christensen | 07.09.1982 | 30.05.1997 | bestyrelse |
Thomas Christensen | 07.09.1982 | 30.05.1997 | bestyrelse |
Morten Christensen | 07.09.1982 | 30.05.1997 | bestyrelse |
Knud Ladefoged | 07.09.1982 | 06.07.1992 | bestyrelse |
Gerda Marianne Stig Christensen | 07.09.1982 | 08.10.1990 | bestyrelse |