Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Binavne | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2004-02-27 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-27 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Energivej 15, 8860 Ulstrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-02-27 fjernes Direktion: Flemming Sakstrup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1982-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1982-06-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-27 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-02-27 fjernes Navne: AFVIKLINGSSELSKABET AF 26. MARTS 2003 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-02-27 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-27 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-27 fjernes Revisor: Frost Erhverv ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-27 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-03-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive forretning med produktion og salg af plastemballage samt hermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-26 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-03-25 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af plastemballage (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-03-26 tilføjes Navne: AFVIKLINGSSELSKABET AF 26. MARTS 2003 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-03-25 fjernes Navne: UNI-PLAST ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2003-03-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-26 tilføjes Vedtægter: 2003-03-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-26 fjernes Binavne: LANGÅ PLAST-INDUSTRI ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2001-03-29 tilføjes Direktion: Carsten Jespersen Fisker (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-08-11 tilføjes Revisor: Frost Erhverv ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-11 fjernes Revisor: HHJJ A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-04-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Energivej 15, 8860 Ulstrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-04-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Abelsvej 10, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-02-15 tilføjes Navne: UNI-PLAST ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-02-14 fjernes Navne: LANGÅ PLASTINDUSTRI ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-09-16 tilføjes Revisor: HHJJ A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-16 fjernes Revisor: FROST EJENDOM ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-08 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-08 fjernes Revisor: Henning Juul Studsgård (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-06-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Abelsvej 10, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1982-06-28 tilføjes Binavne: LANGÅ PLAST-INDUSTRI ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-06-28 tilføjes Direktion: Flemming Sakstrup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-06-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1982-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-06-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1982-06-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-06-28 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af plastemballage (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1982-06-28 tilføjes Navne: LANGÅ PLASTINDUSTRI ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1982-06-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-06-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-06-28 tilføjes Revisor: Henning Juul Studsgård, FROST EJENDOM ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-06-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1982-06-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)