Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jesper Vedsø Krogh | 17.12.2008 | direktion |
Åge Tang-Andersen | 17.12.2008 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Niels Jørgen Cramer | 17.05.1982 | 17.12.2008 | direktion |
Leif Møller Sørensen | 17.05.1982 | 25.04.1996 | direktion |
Flemming Andreasen | 17.05.1982 | 22.07.1993 | direktion |
Niels Jørgen Cramer | 17.05.1982 | 05.02.1993 | direktion |
Ingvar Kristian Falk | 17.05.1982 | 03.10.1988 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Flemming Andreasen | 17.05.1982 | 25.04.1996 | bestyrelse |
Leif Møller Sørensen | 17.05.1982 | 25.04.1996 | bestyrelse |
Karl-Otto Bøgh-Kristensen | 17.05.1982 | 25.04.1996 | bestyrelse |
Susanne Panum Jensen | 17.05.1982 | 14.09.1993 | bestyrelse |
Niels Jørgen Cramer | 17.05.1982 | 05.02.1993 | bestyrelse |
Joan Elisabeth Cramer | 17.05.1982 | 05.02.1993 | bestyrelse |
Mette Cramer | 17.05.1982 | 05.02.1993 | bestyrelse |
Charlotte Cramer | 17.05.1982 | 05.02.1993 | bestyrelse |
Mogens Lyster-Poulsen | 17.05.1982 | 03.10.1988 | bestyrelse |
Marinus Linneberg | 17.05.1982 | 03.10.1988 | bestyrelse |
Johannes Erwig Jakobsen | 17.05.1982 | 03.10.1988 | bestyrelse |
Svend Aage Hansen | 17.05.1982 | 03.10.1988 | bestyrelse |
Ingvar Kristian Falk | 17.05.1982 | 03.10.1988 | bestyrelse |
Johan Dein Ladegaard | 17.05.1982 | 03.10.1988 | suppleant |
Niels-Ole Gunnersen Skov | 17.05.1982 | 03.10.1988 | suppleant |
Hardy Hofmann Sørensen | 17.05.1982 | 03.10.1988 | suppleant |
Bent Aage Pedersen | 17.05.1982 | 03.10.1988 | suppleant |
Agnete Skytt Poulsen | 17.05.1982 | 03.10.1988 | suppleant |