Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Niels Erik Pedersen | 09.11.2009 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
John Rasmussen | 25.03.2008 | 09.11.2009 | direktør |
Niels Erik Pedersen | 24.06.1982 | 25.03.2008 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Kim Fuglsang | 26.09.2014 | bestyrelsesmedlem |
Per Jessen | 25.08.2011 | formand |
Line Ravn Fredensborg | 15.12.2010 | bestyrelsesmedlem |
Niels Erik Pedersen | 24.06.1982 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kjeld Bjerregaard Jørgensen | 15.12.2010 | 26.09.2014 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Hauschildt | 25.03.2008 | 26.05.2010 | bestyrelsesmedlem |
Line Ravn Fredensborg | 08.12.2004 | 15.12.2010 | suppleant |
Line Ravn Fredensborg | 15.10.2004 | 08.12.2004 | bestyrelsesmedlem |
John Rasmussen | 03.11.1997 | 29.11.2010 | bestyrelsesmedlem |
Kjeld Bjerregaard Jørgensen | 03.11.1997 | 29.11.2010 | formand |
Helge Johannes Thygesen | 03.11.1997 | 15.10.2004 | suppleant |
Helge Johannes Thygesen | 24.06.1982 | 06.11.1997 | bestyrelsesmedlem |
Karin Ellegaard Jørgensen | 24.06.1982 | 15.11.1988 | bestyrelsesmedlem |