Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Genoptagelse tvangsopløsning | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsform | IndkaldelseTilFordringsproevelse | ||||
Dekret | Direktion | Tegningsregel | xbrl | ||||
Revisor | Formål | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2021-10-04 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-11-05)
Den 2021-10-04 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-11-05)
Den 2021-10-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-11-05)
Den 2021-10-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Kildebrønde Landevej 60, 2670 Greve (offentliggjort 2021-11-05)
Den 2021-10-04 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1983-09-30 (offentliggjort 2021-11-05)
Den 2021-10-04 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1982-08-05 (offentliggjort 2021-11-05)
Den 2021-10-04 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 1987-12-22 (offentliggjort 2021-11-05)
Den 2021-10-04 fjernes Hovedbranche: Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering (offentliggjort 2021-11-05)
Den 2021-10-04 fjernes Legale ejere: Marianne Thyrrestrup (offentliggjort 2021-11-05)
Den 2021-10-04 fjernes Navne: KL-BYG. KURT LARSEN ApS (offentliggjort 2021-11-05)
Den 2021-10-04 fjernes Reelle ejere: Marianne Thyrrestrup (offentliggjort 2021-11-05)
Den 2021-10-04 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2021-11-05)
Den 2021-10-04 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2021-11-05)
Den 2021-10-04 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-11-05)
Den 2021-10-04 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-11-05)
Den 2020-11-14 Statstidende IndkaldelseTilFordringsproevelse
Den 2019-07-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-11-05)
Den 2019-07-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2019-07-22 Statstidende Dekret
Den 2019-07-20 Statstidende Dekret
Den 2019-05-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2019-05-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-05-22)
Den 2019-05-22 fjernes Direktion: Kurt Larsen (adm. dir.) (offentliggjort 2019-05-22)
Den 2019-03-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2019-05-22)
Den 2019-03-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-05-22)
Den 2019-03-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-03-05)
Den 2019-01-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-03-05)
Den 2019-01-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-01-16)
Den 2019-01-16 fjernes Direktion: Kurt Larsen (adm. dir.) (offentliggjort 2019-01-16)
Den 2018-10-09 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2018-05-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2019-01-16)
Den 2018-05-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-01-16)
Den 2018-05-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-05-09)
Den 2018-03-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-05-09)
Den 2018-03-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-03-21)
Den 2018-03-21 fjernes Direktion: Kurt Larsen (adm. dir) (offentliggjort 2018-03-21)
Den 2018-02-13 fjernes Revisor: Multi Revision I/S (offentliggjort 2018-02-14)
Den 2017-12-07 tilføjes Revisor: Multi Revision I/S (offentliggjort 2018-02-14)
Den 2017-12-07 fjernes Revisor: Tommy Kjær Nielsen (offentliggjort 2017-12-11)
Den 2017-03-21 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering (offentliggjort 2021-11-05)
Den 2012-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden anlægsvirksomhed (offentliggjort 2008-10-23)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden anlægsvirksomhed (offentliggjort 2008-10-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-12 tilføjes Direktion: Marianne Thyrrestrup (direktion) (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2004-12-12 fjernes Direktion: Marianne Thyrrestrup (direktion) (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2004-12-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive entreprenørvirksomhed og landbrug (offentliggjort 2021-11-05)
Den 2004-12-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2018-03-21)
Den 2004-12-12 tilføjes Vedtægter: 2004-12-12 (offentliggjort 2021-11-05)
Den 2000-02-22 tilføjes Revisor: Tommy Kjær Nielsen (offentliggjort 2017-12-11)
Den 1999-12-01 tilføjes Revisor: REVISIONSANPARTSSELSKABET JØRGEN ADAMSEN (offentliggjort 2015-02-25)
Den 1999-12-01 fjernes Revisor: Jørgen Adamsen, REVISIONSANPARTSSELSKABET JØRGEN ADAMSEN (offentliggjort 2015-02-25)
Den 1998-04-22 tilføjes Legale ejere: Marianne Thyrrestrup (offentliggjort 2021-11-05)
Den 1998-04-22 tilføjes Reelle ejere: Marianne Thyrrestrup (offentliggjort 2021-11-05)
Den 1996-12-06 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2021-11-05)
Den 1996-12-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-11-05)
Den 1987-12-22 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 1987-12-22 (offentliggjort 2021-11-05)
Den 1987-12-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-03-21)
Den 1987-12-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-03-01)
Den 1987-12-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-03-01)
Den 1987-12-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-25)
Den 1987-10-22 fjernes Direktion: Kurt Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-25)
Den 1987-09-17 fjernes Revisor: Ib Kold-Christensen (offentliggjort 2015-02-25)
Den 1987-09-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-25)
Den 1987-09-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-25)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-25)
Den 1987-08-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-25)
Den 1987-08-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-25)
Den 1982-08-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kildebrønde Landevej 60, 2670 Greve (offentliggjort 2021-11-05)
Den 1982-08-05 tilføjes Direktion: Kurt Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-25)
Den 1982-08-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1983-09-30 (offentliggjort 2021-11-05)
Den 1982-08-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1982-08-05 (offentliggjort 2021-11-05)
Den 1982-08-05 tilføjes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1982-08-05 tilføjes Navne: KL-BYG. KURT LARSEN ApS (offentliggjort 2021-11-05)
Den 1982-08-05 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2021-11-05)
Den 1982-08-05 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2021-11-05)
Den 1982-08-05 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-11-05)
Den 1982-08-05 tilføjes Revisor: Ib Kold-Christensen, Jørgen Adamsen (offentliggjort 2015-02-25)
Den 1982-08-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-11-05)
Den 1982-08-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-25)