Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2004-11-26 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-26 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 247, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-11-26 fjernes Direktion: Jens Erik Høst (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-26 fjernes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-11-26 fjernes Navne: UNIPERUS ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-11-26 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-26 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-26 fjernes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-26 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-09-01 tilføjes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-01 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET ALLAN LUCAS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve handels- service, investerings, finansierings-, og anden dermed forbunden virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-30 tilføjes Vedtægter: 1997-05-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-18 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-15 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET ALLAN LUCAS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-15 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-06-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 247, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1982-06-05 tilføjes Direktion: Jens Erik Høst (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-06-05 tilføjes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1982-06-05 tilføjes Navne: UNIPERUS ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1982-06-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-06-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-06-05 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-06-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1982-06-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)