Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Kapital | Vedtægter | Bestyrelse | ||||
xbrl | Direktion | Revisor | Legale ejere | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Binavne | Navne | ||||
Årsbeskæftigelse | Tegningsregel | Formål | Kapitalvaluta | ||||
Hovedbranche |
Den 2024-05-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongebakken 9, 2765 Smørum (offentliggjort 2024-05-30)
Den 2024-05-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongebakken 9, 2765 Smørum (offentliggjort 2024-05-30)
Den 2024-04-04 tilføjes Kapital (Kapital): 44.217.958,40 (offentliggjort 2024-04-08)
Den 2024-04-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-04-08)
Den 2024-03-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-04-08)
Den 2024-03-06 tilføjes Vedtægter: 2024-03-06 (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2024-03-06 fjernes Bestyrelse: Anja Dyrum Madsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2024-03-08 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-08-01 tilføjes Bestyrelse: Ole Lundsgaard (suppleant) (offentliggjort 2023-09-08)
Den 2023-07-31 fjernes Bestyrelse: Casper Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-08-01)
Den 2023-04-27 fjernes Direktion: Arne Boye Nielsen (direktør) (offentliggjort 2023-04-28)
Den 2023-04-14 tilføjes Kapital (Kapital): 44.787.888,00 (offentliggjort 2024-04-08)
Den 2023-04-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-03-06)
Den 2023-03-08 tilføjes Bestyrelse: Thomas Duer (suppleant) (offentliggjort 2023-08-01)
Den 2023-03-08 fjernes Bestyrelse: Jørgen Møller Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-03-16)
Den 2023-03-07 fjernes Bestyrelse: Thomas Duer (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2023-03-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-04-17)
Den 2023-03-08 tilføjes Vedtægter: 2023-03-08 (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2023-03-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongebakken 9, 2765 Smørum (offentliggjort 2024-05-30)
Den 2022-11-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongebakken 9, 2765 Smørum (offentliggjort 2022-11-28)
Den 2022-04-01 tilføjes Direktion: Arne Boye Nielsen (direktør) (offentliggjort 2023-04-28)
Den 2022-03-10 tilføjes Kapital (Kapital): 46.075.747,00 (offentliggjort 2023-04-17)
Den 2022-03-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-03-16)
Den 2022-03-10 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2022-03-10 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2022-03-10 tilføjes Vedtægter: 2022-03-10 (offentliggjort 2023-04-17)
Den 2022-03-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-23 fjernes Legale ejere: Canada Pension Plan Investment Board (offentliggjort 2022-10-14)
Den 2021-03-05 tilføjes Bestyrelse: Sisse Fjelsted Rasmussen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-03-18)
Den 2021-03-05 fjernes Bestyrelse: Benedikte Christina Bredsgaard Leroy (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-03-05 tilføjes Kapital (Kapital): 48.025.566,60 (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2021-03-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2021-03-05 tilføjes Vedtægter: 2021-03-05 (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2021-03-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-17 tilføjes Kapital (Kapital): 48.138.233,60 (offentliggjort 2021-04-23)
Den 2020-04-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-03-18)
Den 2020-04-17 tilføjes Vedtægter: 2020-04-17 (offentliggjort 2021-03-18)
Den 2020-03-10 tilføjes Bestyrelse: Anja Dyrum Madsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2020-03-10 fjernes Bestyrelse: Peter Alexander Foss (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2020-03-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-04-17)
Den 2020-03-10 tilføjes Vedtægter: 2020-03-10 (offentliggjort 2020-04-17)
Den 2020-03-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-04-23 tilføjes Kapital (Kapital): 49.057.407,00 (offentliggjort 2020-04-17)
Den 2019-04-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2019-04-23 tilføjes Vedtægter: 2019-04-23 (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-03-20 tilføjes Binavne: William Demant Holding A/S, Oticon Holding A/S (offentliggjort 2019-03-20)
Den 2019-03-19 fjernes Binavne: OTICON HOLDING A/S (offentliggjort 2019-03-20)
Den 2019-03-19 tilføjes Bestyrelse: Heine Højvang Andersen (suppleant) (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2019-03-19 fjernes Bestyrelse: Ole Lundsgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-03-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2019-03-19 tilføjes Navne: Demant A/S (offentliggjort 2019-03-20)
Den 2019-03-18 fjernes Navne: WILLIAM DEMANT HOLDING A/S (offentliggjort 2019-03-20)
Den 2019-03-19 tilføjes Vedtægter: 2019-03-19 (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2019-03-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-03-22 tilføjes Kapital (Kapital): 50.473.595,00 (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2018-03-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-03-20)
Den 2018-03-22 tilføjes Vedtægter: 2018-03-22 (offentliggjort 2019-03-20)
Den 2018-03-23 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-07-26 tilføjes Legale ejere: Canada Pension Plan Investment Board (offentliggjort 2022-10-14)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-04-01 tilføjes Direktion: Søren Nielsen (adm. dir.) (offentliggjort 2017-04-07)
Den 2017-04-01 fjernes Direktion: Niels Jacobsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-03-31 fjernes Direktion: Søren Nielsen (direktør) (offentliggjort 2017-04-07)
Den 2017-03-27 tilføjes Bestyrelse: Peter Alexander Foss (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2017-03-27 fjernes Bestyrelse: Lars Nørby Johansen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-03-26 fjernes Bestyrelse: Peter Alexander Foss (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-03-27 tilføjes Kapital (Kapital): 51.793.255,00 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2017-03-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2017-03-27 tilføjes Vedtægter: 2017-03-27 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2017-03-28 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-02-01 tilføjes Bestyrelse: Søren Stranne (suppleant) (offentliggjort 2019-03-20)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2017-01-31 fjernes Bestyrelse: Karin Vera Ubbesen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-05-19 tilføjes Kapital (Kapital): 53.216.365,00 (offentliggjort 2017-05-08)
Den 2016-05-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-04-07)
Den 2016-05-19 tilføjes Vedtægter: 2016-05-19 (offentliggjort 2017-04-07)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-04-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand alene, af den administrerende direktør alene, af to direktører i forening, af fire bestyrelsesmedlemmer i forening, af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2016-04-07 tilføjes Bestyrelse: Lars Søren Rasmussen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-03-18)
Den 2016-04-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-05-19)
Den 2016-04-07 tilføjes Vedtægter: 2016-04-07 (offentliggjort 2016-05-19)
Den 2016-04-10 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-09-01 tilføjes Direktion: Søren Nielsen (direktør) (offentliggjort 2017-04-07)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-26 tilføjes Kapital (Kapital): 54.425.235,00 (offentliggjort 2016-05-19)
Den 2015-05-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2015-05-26 tilføjes Vedtægter: 2015-05-26 (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-09 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Møller Nielsen (suppleant) (offentliggjort 2017-02-01)
Den 2015-04-09 fjernes Bestyrelse: Mikkel Ebbe Holmehave (suppleant) (offentliggjort 2015-07-02)
Den 2015-04-08 fjernes Bestyrelse: Thomas Duer (suppleant) (offentliggjort 2015-07-02)
Den 2015-04-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-05-26)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-03-16 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Møller Nielsen (ledelsesorgan) (offentliggjort 2015-05-12)
Den 2015-03-15 fjernes Bestyrelse: Jørgen Møller Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-02-06 tilføjes Bestyrelse: Thomas Duer (suppleant) (offentliggjort 2015-07-02)
Den 2015-02-05 fjernes Bestyrelse: Thomas Duer (suppleant) (offentliggjort 2015-05-28)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-08-01 tilføjes Bestyrelse: Mikkel Ebbe Holmehave (suppleant) (offentliggjort 2015-05-28)
Den 2014-07-31 fjernes Bestyrelse: Thomas Kofod Christensen (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-04-09 tilføjes Bestyrelse: Benedikte Christina Bredsgaard Leroy (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-04-09 fjernes Bestyrelse: Thomas Peider Hofman-Bang (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-04-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er helt eller delvist at eje andre virksomheder samt at drive international handel og industri (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand alene, af den administrerende direktør alene, af fire bestyrelsesmedlemmer i forening, af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2014-04-09 tilføjes Vedtægter: 2014-04-09 (offentliggjort 2015-05-26)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-04-09 tilføjes Kapital (Kapital): 56.661.638,00 (offentliggjort 2015-05-26)
Den 2013-04-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Bestyrelse: Thomas Kofod Christensen (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-30 fjernes Bestyrelse: Ivan Harald Holger Jørgensen (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2012-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle hovedsæders virksomhed (offentliggjort 2012-07-11)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2011-11-10 tilføjes Legale ejere: WILLIAM DEMANT INVEST A/S, William Demant Fonden (offentliggjort 2015-06-04)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-04-13 tilføjes Bestyrelse: Ivan Harald Holger Jørgensen (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-13 fjernes Bestyrelse: Bente Marie Madsen (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-04-07 tilføjes Kapital (Kapital): 58.349.875,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2009-03-26 tilføjes Bestyrelse: Thomas Peider Hofman-Bang (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-03-26 fjernes Bestyrelse: Michael Pram Rasmussen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Bestyrelse: Peter Alexander Foss (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-03-31 fjernes Bestyrelse: Nils Smedegaard Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-03-31 tilføjes Kapital (Kapital): 58.956.257,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-03-31 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-28 fjernes Bestyrelse: Loc A Han (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-03-29 tilføjes Bestyrelse: Loc A Han (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-03-29 fjernes Bestyrelse: John Kjærsgaard Pedersen (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-03-29 tilføjes Kapital (Kapital): 60.986.527,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongebakken 9, 2765 Smørum (offentliggjort 2022-11-28)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongebakken 9, 2765 Smørum (offentliggjort 2005-10-27)
Den 2006-11-24 tilføjes Kapital (Kapital): 63.323.202,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2006-03-30 tilføjes Kapital (Kapital): 63.184.204,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-10-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongebakken 9, 2765 Smørum (offentliggjort 2005-10-27)