Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2009-06-29 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-29 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 11, 3., 1256 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-06-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1983-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1982-07-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-29 fjernes Hovedbranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-06-29 fjernes Navne: STIG BACKEN MARKEDSFØRING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-06-29 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-29 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-29 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-29 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Reklamebureauvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-28 fjernes Direktion: Stig Backen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 11, 3., 1256 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-04-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 11, 1256 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 1997-01-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-31 fjernes Revisor: CR ÅR 2001 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-30 tilføjes Revisor: CR ÅR 2001 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-30 fjernes Revisor: Bjarne Rasmussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-12 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og fabrikation, agentur, konsulentvirksomhed samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-26 tilføjes Vedtægter: 1994-08-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-07-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 11, 1256 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1982-07-21 tilføjes Direktion: Stig Backen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-07-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1983-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-07-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1982-07-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-07-21 tilføjes Hovedbranche: Reklamebureauvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1982-07-21 tilføjes Navne: STIG BACKEN MARKEDSFØRING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1982-07-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-07-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-07-21 tilføjes Revisor: Bjarne Rasmussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-07-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1982-07-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)