Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1988-09-28 fjernes Navne: LARS BORUP-NIELSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-10 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-10 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Bøgeskovvej 6, 3490 Kvistgård (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-10 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1983-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-10 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1982-07-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-10 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-10 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-10 fjernes Revisor: REVISIONSGAARDEN I KØBENHAVN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-10 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-12-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er rådgivnings, investerings- og finansieringsvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-12-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-12-11 tilføjes Vedtægter: 1984-12-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-07-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bøgeskovvej 6, 3490 Kvistgård (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-07-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1983-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-07-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1982-07-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-07-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-07-02 tilføjes Navne: LARS BORUP-NIELSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-07-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-07-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-07-02 tilføjes Revisor: REVISIONSGAARDEN I KØBENHAVN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-07-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-07-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)