Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ole Sten Sørensen | 08.01.1983 | 24.04.2015 | direktion |
Bruno Wigandt | 08.01.1983 | 07.04.1995 | direktion |
Finn Brøns Ganslev | 08.01.1983 | 13.10.1992 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ole Sten Sørensen | 08.01.1983 | 30.05.1997 | bestyrelse |
Rikke Jensen | 08.01.1983 | 30.05.1997 | formand |
Marianne Lütken | 08.01.1983 | 30.05.1997 | næstformand |
Elon Studsgaard | 08.01.1983 | 07.04.1995 | bestyrelse |
Kurt Jørgensen | 08.01.1983 | 07.04.1995 | bestyrelse |
Kristian Skov Petersen | 08.01.1983 | 07.04.1995 | bestyrelse |
Lars Ole Larsen | 08.01.1983 | 07.04.1995 | suppleant |
Ejlif Brown Sejersen | 08.01.1983 | 07.04.1995 | suppleant |
Henning Toftlund Hansen | 08.01.1983 | 07.04.1995 | formand |
Frank Nørgaard | 08.01.1983 | 07.04.1995 | næstformand |
Ole Dreyer Nielsen | 08.01.1983 | 13.10.1992 | bestyrelse |
Poul Vagner Jacobsen | 08.01.1983 | 13.10.1992 | bestyrelse |