Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Kapital | Kapitalvaluta | Binavne | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2001-12-18 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-18 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Mettesvej 6, 7120 Vejle Øst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-18 fjernes Bestyrelse: Jonna Rosenberg Daugaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-18 fjernes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-18 fjernes Navne: JØ-SØ INVEST ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-18 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-18 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-18 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-18 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-11-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-01 fjernes Direktion: Søren Eske Daugaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-13 tilføjes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-12 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-09-30 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-30 fjernes Revisor: Kurt Kristoffersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-12 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-12 fjernes Binavne: POUL H. HUSE VEJLE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, håndværk og finansiering (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-29 tilføjes Vedtægter: 1996-10-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-07-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mettesvej 6, 7120 Vejle Øst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1982-07-02 tilføjes Bestyrelse: Jonna Rosenberg Daugaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-07-02 tilføjes Binavne: POUL H. HUSE VEJLE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-07-02 tilføjes Direktion: Søren Eske Daugaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-07-02 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1982-07-02 tilføjes Navne: JØ-SØ INVEST ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1982-07-02 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-07-02 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-07-02 tilføjes Revisor: Kurt Kristoffersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-07-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1982-07-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)