Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2008-09-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterengvej 6, 8382 Hinnerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-18 fjernes Direktion: Christian Soelberg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1983-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1982-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-18 fjernes Hovedbranche: Hjælpeydelser i forbindelse med undervisning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-18 fjernes Navne: TEAM TRAINING - CHRISTIAN SOELBERG- ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2008-09-18 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-18 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-18 fjernes Revisor: AAEN & CO. ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-18 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Hjælpeydelser i forbindelse med undervisning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterengvej 6, 8382 Hinnerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterengvej 6, 8382 Hinnerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-12-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive formueadministration. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-06 tilføjes Vedtægter: 2005-12-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-11-05 tilføjes Revisor: AAEN & CO. ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-05 fjernes Revisor: PricewaterhouseCoopers (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-10-08 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-17 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-20 tilføjes Navne: TEAM TRAINING - CHRISTIAN SOELBERG- ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-09-19 fjernes Navne: TEMA TRAINING - CHR. SOELBERG - ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-10-26 tilføjes Navne: TEMA TRAINING - CHR. SOELBERG - ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-10-25 fjernes Navne: TEMA TRAINING - CHRISTIAN SOELBERG - ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-03-18 tilføjes Navne: TEMA TRAINING - CHRISTIAN SOELBERG - ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-03-17 fjernes Navne: TEMA TRAINING - SOELBERG & ZÄLL ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-03-17 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-17 fjernes Direktion: Lars Christer Zäll (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-17 fjernes Revisor: K P M G C JESPERSEN ÅRHUS I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 30.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterengvej 6, 8382 Hinnerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1982-07-01 tilføjes Direktion: Lars Christer Zäll (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1983-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1982-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-07-01 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1982-07-01 tilføjes Navne: TEMA TRAINING - SOELBERG & ZÄLL ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1982-07-01 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-07-01 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-07-01 tilføjes Revisor: K P M G C JESPERSEN ÅRHUS I/S, PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, PricewaterhouseCoopers (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1982-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)