Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Virksomhedsform | Tegningsregel | Direktion | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Revisor | Formål | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2015-11-24 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-12-30)
Den 2015-11-24 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-12-30)
Den 2015-11-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-12-30)
Den 2015-11-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørregade 2, 1., 7200 Grindsted (offentliggjort 2015-12-30)
Den 2015-11-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1982-12-31 (offentliggjort 2015-12-30)
Den 2015-11-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1982-06-30 (offentliggjort 2015-12-30)
Den 2015-11-24 fjernes Hovedbranche: Bogføring og revision: skatterådgivning (offentliggjort 2015-12-30)
Den 2015-11-24 fjernes Legale ejere: Peter Nørgaard Kjær (offentliggjort 2015-12-30)
Den 2015-11-24 fjernes Navne: REGNEMASKINEN ApS (offentliggjort 2015-12-30)
Den 2015-11-24 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-12-30)
Den 2015-11-24 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-12-30)
Den 2015-11-24 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-12-30)
Den 2015-11-24 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-12-30)
Den 2015-07-31 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2015-12-30)
Den 2015-07-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-12-30)
Den 2015-07-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-08-22)
Den 2015-07-31 fjernes Direktion: Jesper Nedergaard Jepsen (direktion) (offentliggjort 2015-08-22)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-08-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørregade 2, 1., 7200 Grindsted (offentliggjort 2015-12-30)
Den 2012-08-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 13, 1., 7200 Grindsted (offentliggjort 2011-08-15)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2012-01-18 tilføjes Legale ejere: Peter Nørgaard Kjær (offentliggjort 2015-12-30)
Den 2012-01-11 fjernes Revisor: REVISION KJÆR ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-08-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 13, 1., 7200 Grindsted (offentliggjort 2011-08-15)
Den 2011-08-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Drosselvej 12, 9560 Hadsund (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2011-08-15 tilføjes Direktion: Jesper Nedergaard Jepsen (direktion) (offentliggjort 2015-08-22)
Den 2011-08-15 fjernes Direktion: Karsten Olesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er bogføringsassistance, investering og besiddelse af ejerandele i andre selskaber samt i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2015-12-30)
Den 2011-08-15 tilføjes Hovedbranche: Bogføring og revision: skatterådgivning (offentliggjort 2015-12-30)
Den 2011-08-14 fjernes Hovedbranche: El-installation (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2011-08-15 tilføjes Navne: REGNEMASKINEN ApS (offentliggjort 2015-12-30)
Den 2011-08-14 fjernes Navne: KARSTEN OLSEN HADSUND ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-08-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-08-22)
Den 2011-08-15 tilføjes Vedtægter: 2011-08-15 (offentliggjort 2015-12-30)
Den 2010-12-02 tilføjes Revisor: REVISION KJÆR ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-02 fjernes Revisor: Eklund Consult (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: El-installation (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: El-installation (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-04-11 tilføjes Revisor: Eklund Consult (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-11 fjernes Revisor: Eyvind Bjarne Eklund (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Drosselvej 12, 9560 Hadsund (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Drosselvej 12, 9560 Hadsund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-03-10 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-12-30)
Den 1997-03-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-12-30)
Den 1996-06-17 tilføjes Revisor: Eyvind Bjarne Eklund (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-17 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET EJVIND EKLUND ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-06-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Drosselvej 12, 9560 Hadsund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1982-06-30 tilføjes Direktion: Karsten Olesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1982-12-31 (offentliggjort 2015-12-30)
Den 1982-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1982-06-30 (offentliggjort 2015-12-30)
Den 1982-06-30 tilføjes Hovedbranche: El-installation (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1982-06-30 tilføjes Navne: KARSTEN OLSEN HADSUND ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1982-06-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-12-30)
Den 1982-06-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-12-30)
Den 1982-06-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-12-30)
Den 1982-06-30 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET EJVIND EKLUND ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-06-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-12-30)
Den 1982-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-08-22)