Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Bestyrelse | ||||
Direktion | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1990-04-02 fjernes Navne: SELEKTIV DISTRIBUTION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-29 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-29 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Svalevej 11, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1982-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1981-11-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-29 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-29 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-29 fjernes Revisor: Anders Roesgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-29 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-26 tilføjes Navne: SELEKTIV DISTRIBUTION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-25 fjernes Navne: AL-FO SELEKTIV DISTRIBUTION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-25 fjernes Bestyrelse: Ingelise Palner (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-25 fjernes Direktion: Jørgen Peter Palner (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-15 fjernes Revisor: Reg. revisor Niels Bjørn Andreasen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 30.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-11-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Svalevej 11, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-11-13 tilføjes Bestyrelse: Ingelise Palner (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-11-13 tilføjes Direktion: Jørgen Peter Palner (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-11-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er distribution og handel (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-11-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1982-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-11-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1981-11-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-11-13 tilføjes Navne: AL-FO SELEKTIV DISTRIBUTION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-11-13 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-11-13 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-11-13 tilføjes Revisor: Reg. revisor Niels Bjørn Andreasen, Anders Roesgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-11-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-11-13 tilføjes Vedtægter: 1981-11-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-11-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-11-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)